Da Gamba Company s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Da Gamba Company s.r.o. v likvidaci (28240448) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korytná 47/3, 10000 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 2008 a je stále aktivní. Da Gamba Company s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Da Gamba Company s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Da Gamba Company s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 134656 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28240448 | |
Jméno: | Da Gamba Company s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.2.2008 |
Zapsána dne: | 4.2.2008 | |
Jediná společnice společnosti rozhodla dne 23.4.2024 o tom, že společnost Da Gamba Company s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 28240448 se zrušuje s likvidací. | 25.4.2024 | |
Společnost oznamuje, že s účinností ke dni 23.4.2024 byla společnost zrušena a vstoupila do likvidace s tím, že od uvedeného dne používá obchodní firmu s dodatkem v likvidaci. Věřitelé se tímto dle ust. § 198 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyzývají, aby u likvidátora společnosti přihlásili své pohledávky v zákonné lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení o vstupu do likvidace a této výzvy pro věřitele v Obchodním věstníku (druhé zveřejnění). Toto oznámení o vstupu do likvidace a tato výzva pro věřitele zveřejňované v obchodním rejstříku nahrazují v souladu s ust. § 13 odst. 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, první zveřejnění tohoto oznámení o vstupu do likvidace a této výzvy pro věřitele v Obchodním věstníku. | 25.4.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 4.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korytná 47/3, Praha 10000, Česká republika | 16.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Beaufortova 745, Praha 15600, Česká republika | 19.12.2008 - 16.2.2016 |
Adresa: | Višňovka 185, Řitka 25203, Česká republika | 4.2.2008 - 19.12.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.11.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.12.2008 - 4.9.2013 |
výuka jazyků | 4.2.2008 - 19.12.2008 |
mimoškolní výchova a vzdělávání | 4.2.2008 - 19.12.2008 |
jednatel | Alžběta Ryžová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 |
Adresa | Novostrašnická 3386/54b, 10000 Praha |
jednatel | Adriána Hoffmannová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 30.10.2020 |
Adresa | Skačany 572 , Skačany |
jednatel | Hana Květová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2008 do 16.2.2016 |
Adresa | 65, 26255 Počepice |
jednatel | MUDr. Milena Štolpová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2008 do 16.2.2016 |
Adresa | Beaufortova 745, 15600 Praha |
jednatel | Lenka Fořtová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2008 do 19.12.2008 |
Adresa | Višňovka 185, 25203 Řitka |
jednatel | Ing. Richard Fořt |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2008 do 19.12.2008 |
Adresa | Višňovka 185, 25203 Řitka |
IČO (identifikační číslo): | 28240448 |
---|---|
Jméno: | Da Gamba Company s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 2. 2008 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Korytná 47/3, Praha 10000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 10. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 3. 9. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Alžběta Ryžová |
---|
IČO: | 28240448 |
---|---|
Firma: | Da Gamba Company s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 2. 2008 |
Sídlo: | Korytná 47/3, Praha 10000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Reklamní činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Provozování kulturních zařízení |
Provozování sportovních zařízení |