D-Real, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
D-Real, a.s. (25638041) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hlavní 1555/109, 14100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 1998 a je stále aktivní. D-Real, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o D-Real, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro D-Real, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 1. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 5151 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25638041 | |
Jméno: | D-Real, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 14.1.1998 |
Zapsána dne: | 14.1.1998 | |
V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti D-Real, a.s. se sídlem Praha 10, Malešice, Služeb 256/5, PSČ 108 00, IČ 256 38 041 a sloučení takto odštěpené části jmění s nástupnickou společností společností CROAM one, s.r.o. se sídlem Pra ha 4, Záběhlice, Hlavní 1555/109, PSČ 141 00, IČ 107 63 872 tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 09.05.2022. | 20.6.2022 | |
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 19. května 1999 o snížení základního jmění společnosti a to z důvodu, že vzhledem k činnosti, kterou akciová společnost vykonává, není třeba, aby její základní jmění bylo v tak vysoké hodnotě, která je zapsána v obchodním rejstříku a vzhledem k tomu, že upisovatel je v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií. Rozsah snížení základního jmění činí 29 600 000,-- Kč (slovy: Dvacetdevětmilionůšestsettisíckorunčeských). Snížení základního jmění bude provedeno upuštěním od vydání nesplacených akcií v rozsahu 29 600 000,-- Kč (slovy: Dvacetdevětmilionů šestsettísíckorunčeských), tedy v hodnotě, v jaké je upisovatel v prodlení se splacením jmenovité hodnoty. Ukládá představenstvu, aby vyzval akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu, aby vrátil společnosti zatímní list ve lhůtě 3 týdnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se do obchodního rejstříku zapisuje rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního jmění společnosti s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Po jeho snížení bude základní jmění společnosti činit 29 600 000,-- Kč (slovy: Dvacetdevětmilionůšestsettisíckorunčeských). | 17.9.1999 - 21.6.2000 | |
podoba akcií: listinná | 14.1.1998 | |
Akcie vydané společností jsou plně převoditelné se souhlasem představenstva a s výhradou předkupního práva akcionářů při převodu akcií upraveném v § 27 stanov | 14.1.1998 - 17.9.1999 |
Základní kapitál | 29 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.6.2000 | |
Základní kapitál | 59 200 000 Kč | |
Splaceno | 65 % | |
Platnost od - do | 14.5.1998 - 21.6.2000 | |
Základní kapitál | 59 200 000 Kč | |
Splaceno | 64 % | |
Platnost od - do | 14.1.1998 - 14.5.1998 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 296 | 21.6.2000 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 592 | 14.1.1998 - 21.6.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlavní 1555/109, Praha 14100, Česká republika | 21.7.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Služeb 256/5, Praha 10800, Česká republika | 24.11.2015 - 21.7.2022 |
Adresa: | Služeb 5, Praha 10 - Malešice , Česká republika | 14.1.1998 - 24.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.9.2020 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 12.7.2018 - 7.9.2020 |
nájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních | 14.1.1998 - 12.7.2018 |
člen představenstva | Adam Kindl |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2021 |
Adresa | Lidická 441, 27351 Unhošť |
člen představenstva | Dušan Heger |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2015 do 1.3.2021 |
Adresa | Trhová 2308/1, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Tomáš Filip |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2013 do 24.6.2015 |
Adresa | Římská 1204/37, 12000 Praha |
člen představenstva | Tomáš Filip |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2008 do 5.6.2013 |
Adresa | Římská 37, 12000 Praha 2 |
člen představenstva | Mgr. Michaela Hanelová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2006 do 7.3.2008 |
Adresa | Polská 4/1090, 12000 Praha 2 |
člen představenstva | Mgr. Michaela Bošková |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2005 do 15.8.2006 |
Adresa | tř. Osvobození 1514/44, 73506 Karviná |
člen představenstva | Ing. Květoslav Vilímek |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.1999 do 7.11.2005 |
Adresa | 1. máje 603, Uhlířské Janovice |
předseda představenstva | Ing. Pavel Tojšl |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.1999 do 7.11.2005 |
Adresa | Vinohradská 1595, Praha 2 |
člen představenstva | Vladislava Vojáková |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.1999 do 7.11.2005 |
Adresa | V Podhájí 25/774, Praha 4 |
člen představenstva | Vojtěch Snoha |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1998 do 9.9.1999 |
Adresa | Goračenkova 46, Praha 4 |
předseda představenstva | MUDr. Václav Jirků |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1998 do 9.9.1999 |
Adresa | Chabařovická 1327/13, Praha 8 |
člen představenstva | Ing. Karel Kaňka |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1998 do 9.9.1999 |
Adresa | Lovosická 1354/25, Děčín 6 |
IČO (identifikační číslo): | 25638041 |
---|---|
Jméno: | D-Real, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 14. 1. 1998 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Služeb 256/5, Praha 10800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 7. 2018 |
Zánik oprávnění | 31. 8. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Dušan Heger |
---|
IČO: | 25638041 |
---|---|
Firma: | D-Real, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 1. 1998 |
Sídlo: | Hlavní 1555/109, Praha 14100 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny |
Administrativní a kancelářské činnosti |