D Ř E V O T E S , s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
D Ř E V O T E S , s.r.o. (62241371) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 1994 D Ř E V O T E S , s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o D Ř E V O T E S , s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro D Ř E V O T E S , s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 12. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8026 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62241371 | |
Jméno: | D Ř E V O T E S , s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.12.1994 |
Zapsána dne: | 12.12.1994 | |
Magistrátem města Liberce, živnostenským úřadem byly společnosti rozhodnutím ze dne 19.6.2002, vydaným pod č.j. ZUK/7150/2181e/01- Sv zrušeny živnostenské listy na předměty podnikání dřevařská výroba (mimočinnosti uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živ. podnikání), koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živ. podnikání) | 5.4.2003 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | České mládeže 993/80, Liberec 46006, Česká republika | 12.12.1994 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
neuvedeno | 5.4.2003 |
dřevařská výroba (mimo činností uvedených v příl. 1-3 zák.č. 455/91 Sb. o živ.podnikání) | 12.12.1994 - 5.4.2003 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb. o živ.podnikání) | 12.12.1994 - 5.4.2003 |
Jednatel | Miroslav Starčevič |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.1994 |
Adresa | Kominická , Liberec |
Jednatel | Milan Jirásko |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.1994 do 21.3.1995 |
Adresa | Vyhlídková 430, 46312 Liberec |
Jednatel | Miroslav Šírl |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.1994 do 21.3.1995 |
Adresa | Na Jezírku 622/17, 46006 Liberec |
IČO: | 62241371 |
---|---|
Firma: | D Ř E V O T E S , s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 1994 |
Sídlo: | , Liberec |
---|
Výroba dýh a desek na bázi dřeva |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |