D & K, spol. s.r.o. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
D & K, spol. s.r.o. - v likvidaci (15527492) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nad Plovárnou 3733/4, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 1. 1991 D & K, spol. s.r.o. - v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o D & K, spol. s.r.o. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro D & K, spol. s.r.o. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 1. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 552 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15527492 | |
Jméno: | D & K, spol. s.r.o. - v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.1.1991 |
Zapsána dne: | 30.1.1991 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení spol. s r. o. ze dne 25.1.1991. Kmenové jmění společnosti činí 100.000,-Kčs. Výše vkladu jednotlivých společníků činí 50.000,-Kčs. Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv ze společníků. | 30.1.1991 - 24.3.1993 |
Základní kapitál | 1 419 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Plovárnou 3733/4, Jihlava 58601, Česká republika | 2.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nad plovárnou 4, Jihlava , Česká republika | 30.1.1991 - 2.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
prodej potravinářského a smíšeného zboží | 1.4.1993 |
obchodní činnost | 1.4.1993 |
hostinská činnost | 24.3.1993 - 18.5.2007 |
- prodej potravinářského a smíšeného zboží - obchodní činnost | 30.1.1991 - 24.3.1993 |
likvidátor | JUDr. Miroslav Somr |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 2.9.2016 |
Adresa | 2, 58252 Věžnice |
likvidátor | JUDr. Miroslav Somr |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 2.9.2016 |
Adresa | 2, 58252 Věžnice |
jednatel | Karel Duba |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 25.11.2015 |
Adresa | Nad Plovárnou 3733/4, 58601 Jihlava |
jednatel | Karel Duba |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1993 do 19.11.2015 |
Adresa | Nad plovárnou 4, Jihlava |
likvidátor | JUDr. Miroslav Somr |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.1995 do 19.11.2015 |
Adresa | Masarykovo nám. 9, Jihlava |
společník | Konopáč Vlastimil |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.1991 do 24.3.1993 |
Adresa | B. Šmerala 13, Jihlava |
společník | Duba Karel |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.1991 do 24.3.1993 |
Adresa | Nad plovárnou 4, Jihlava |
IČO: | 15527492 |
---|---|
Firma: | D & K, spol. s.r.o. - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 1. 1991 |
Sídlo: | Nad Plovárnou 3733/4, Jihlava 58601 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |