D - Fit.JIDÁŠ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
D - Fit.JIDÁŠ s.r.o. (27212416) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nupacká 1155/9, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 2. 2005 D - Fit.JIDÁŠ s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o D - Fit.JIDÁŠ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro D - Fit.JIDÁŠ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 104849 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27212416 | |
Jméno: | D - Fit.JIDÁŠ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.2.2005 |
Zapsána dne: | 22.2.2005 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.2.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nupacká 9/1155, Praha 10 10000, Česká republika | 22.2.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování cestovní kanceláře | 16.4.2007 - 21.12.2021 |
provozování cestovní agentury | 22.2.2005 |
organizování sportovních soutěží | 22.2.2005 |
Jednatel | Mgr. Dagmar Jachková |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 |
Adresa | Šeříková 481, 25242 Jesenice |
Jednatel | Ing. Jiří Jachek |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 |
Adresa | Pod Jarovem 2034/24, 13000 Praha |
Jednatel | Ing. Jiří Jachek |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2005 do 28.7.2021 |
Adresa | Pod Jarovem 2034/24, 13000 Praha 3 |
Jednatel | Mgr. Dagmar Jachková |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2005 do 16.12.2020 |
Adresa | Pod Jarovem 2034/24, 13000 Praha 3 |
IČO: | 27212416 |
---|---|
Firma: | D - Fit.JIDÁŠ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 2. 2005 |
Sídlo: | Nupacká 1155/9, Praha 10000 |
---|
Činnosti cestovních agentur |
Sportovní činnosti |