D.B.Family Capital s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
D.B.Family Capital s.r.o. "^v likvidaci"^ (05310121) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sládkova 372/8, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 8. 2016 a je stále aktivní. D.B.Family Capital s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o D.B.Family Capital s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro D.B.Family Capital s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 8. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 67069 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05310121 | |
Jméno: | D.B.Family Capital s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.8.2016 |
Zapsána dne: | 15.8.2016 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2021, č.j. 28 Cm 304/2020-8, které nabylo právní moci dne 3. 3. 2021, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 25.3.2021 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sládkova 372/8, Ostrava 70200, Česká republika | 15.8.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.8.2016 |
Jednatel | Dominik Bujok |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | Životická 776, 73543 Albrechtice |
jednatel | Dominik Bujok |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2016 do 25.3.2021 |
Adresa | Životická 776, 73543 Albrechtice |
jednatel | Nikolas Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2016 do 11.7.2017 |
Adresa | Dlouhá třída 476/29, 73601 Havířov |
jednatel | Jiří Kania |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2016 do 11.7.2017 |
Adresa | 269, 79061 Lipová-lázně |
jednatel | Nikolas Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2016 do 11.7.2017 |
Adresa | Dlouhá třída 476/29, 73601 Havířov |
jednatel | Jiří Kania |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2016 do 11.7.2017 |
Adresa | 269, 79061 Lipová-lázně |
IČO (identifikační číslo): | 05310121 |
---|---|
Jméno: | D.B.Family Capital s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 8. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sládkova 372/8, Ostrava 70200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2016 |
IČO: | 05310121 |
---|---|
Firma: | D.B.Family Capital s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 8. 2016 |
Sídlo: | Sládkova 372/8, Ostrava 70200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |