CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, a.s. (26126923) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Říčanská 1984/5, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 11. 1999 a je stále aktivní. CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 11. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 72499 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26126923 | |
Jméno: | CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.11.1999 21.6.2022 |
Zapsána dne: | 8.11.1999 | |
Společnost změnila na základě procesu přeměny svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Dnem, k němuž byl vyhotoven projekt přeměny - změny právní formy je 31.12.2021. | 21.6.2022 | |
Společnost se podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družsvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. | 16.7.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.6.2022 | |
Základní kapitál | 1 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.4.2003 - 21.6.2022 | |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.1.2001 - 8.4.2003 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.11.1999 - 8.1.2001 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 13.5.2024 |
akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 21.6.2022 - 13.5.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Říčanská 1984/5, Praha 10100, Česká republika | 2.7.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Havranická 168/4, Praha 5 15521, Česká republika | 8.1.2001 - 2.7.2011 |
Adresa: | Nad vodovodem 3258/2, Praha 10000, Česká republika | 8.11.1999 - 8.1.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností 1 až 81, jak jsou uvedeny v příloze 4 živnostenského zákona | 21.6.2022 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 16.7.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.4.2010 - 21.6.2022 |
námořní doprava | 17.9.2001 |
konzultační činnost v oblasti doopravy | 8.11.1999 - 8.11.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 8.11.1999 - 15.4.2010 |
zasilatelství | 8.11.1999 - 15.4.2010 |
konzultační činnost v oblasti dopravy | 8.11.1999 - 15.4.2010 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy | 8.11.1999 - 15.4.2010 |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Poláček |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2022 |
Adresa | Vodnická 438/50, 14900 Praha |
člen představenstva | Ing. Roman Češka |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2022 |
Adresa | 24, 38601 Hlupín |
předseda představenstva | Ing. Dušan Jamný |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2022 |
Adresa | Růžová 98, 29001 Poděbrady |
jednatel | Ing. Dušan Jamný |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2010 do 21.6.2022 |
Adresa | Růžová 98, 29001 Poděbrady |
jednatel | Ing. Jan Poláček |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 do 21.6.2022 |
Adresa | Vodnická 438/50, 14900 Praha |
jednatel | Ing. Jan Poláček |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2002 do 26.3.2016 |
Adresa | Vodnická 438/50, 14900 Praha |
jednatel | Ing. Dušan Jamný |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2002 do 15.4.2010 |
Adresa | Moučná 1329, 29001 Poděbrady |
Jednatel | Ing. Lubomír Fojtů |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2001 do 12.12.2002 |
Adresa | Revoluční , Děčín 4 |
jednatel | ing. Dušan Jamný |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1999 do 14.8.2002 |
Adresa | Matějkova 2123/11, 19000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 26126923 |
---|---|
Jméno: | CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 8. 11. 1999 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Říčanská 1984/5, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Dušan Jamný |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Poláček |
IČO: | 26126923 |
---|---|
Firma: | CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 11. 1999 |
Sídlo: | Říčanská 1984/5, Praha 10100 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Vodní doprava |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Poradenství v oblasti řízení |