Czechoslovak Design a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Czechoslovak Design a.s., v likvidaci (04145771) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 6. 2015 a je stále aktivní. Czechoslovak Design a.s., v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Czechoslovak Design a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Czechoslovak Design a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 6. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 20703 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04145771 | |
Jméno: | Haddson a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 7.6.2015 |
Zapsána dne: | 5.6.2015 | |
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 14.12.2023 o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. Společnost vstoupila do likvidace dne 1.1.2024. | 1.1.2024 | |
Na společnost Czechoslovak Design a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 041 45 771, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20703, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Vegnia a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 046 60 935, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21234, a zanikající společnosti PH Advisory & Investments a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 062 39 684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 22662. | 31.12.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.6.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 5.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 1.1.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika | 2.10.2015 - 1.1.2021 |
Adresa: | Moravská 1687/34, Praha 12000, Česká republika | 5.6.2015 - 2.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.9.2015 |
člen správní rady | Lenka Hrdličková |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2024 |
Adresa | 28, 28934 Rožďalovice |
člen správní rady | Mgr. Lena Fryčová |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2022 do 20.8.2024 |
Adresa | Pod Parkem 1356, 54301 Vrchlabí |
předseda správní rady | Šarlota Bossanyi |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2020 do 8.8.2022 |
Adresa | Kounická 1392, 28201 Český Brod |
statutární ředitel | Šarlota Bossanyi |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Kounická 1392, 28201 Český Brod |
předseda správní rady | JUDr. Filip Chytrý |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 do 14.5.2020 |
Adresa | Rejchova 2319/2a, 16200 Praha |
statutární ředitel | JUDr. Filip Chytrý |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 do 14.5.2020 |
Adresa | Rejchova 2319/2a, 16200 Praha |
statutární ředitel | Michaela Štědrová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2016 do 4.4.2018 |
Adresa | K Orionce 1844/6, 14300 Praha |
Předseda správní rady | Michaela Štědrová |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2016 do 4.4.2018 |
Adresa | K Orionce 1844/6, 14300 Praha |
Předseda správní rady | Mgr. Tomáš Jenčík |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 26.8.2016 |
Adresa | Čordákova 1220/44 , Košice - Sídlisko KVP |
Statutární ředitel | Kateřina Kudláčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 8.2.2016 |
Adresa | Opletalova 172, 28401 Kutná Hora |
Statutární ředitel | Zuzana Slabá |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2015 do 10.9.2015 |
Adresa | Španielova 1289/10, 16300 Praha |
Předseda správní rady | Zuzana Slabá |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2015 do 10.9.2015 |
Adresa | Španielova 1289/10, 16300 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04145771 |
---|---|
Jméno: | Czechoslovak Design a.s., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 6. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Lenka Hrdličková |
---|
IČO: | 04145771 |
---|---|
Firma: | Czechoslovak Design a.s., v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 6. 2015 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |