CZECH PROPERTY PARTNERS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CZECH PROPERTY PARTNERS, a.s. (03704521) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Moravská 1687/34, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 1. 2015 a je stále aktivní. CZECH PROPERTY PARTNERS, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CZECH PROPERTY PARTNERS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CZECH PROPERTY PARTNERS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 1. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 20381 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03704521 | |
Jméno: | Farsey a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 12.1.2015 |
Zapsána dne: | 12.1.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100;00 % | |
Platnost od - do | 12.1.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 12.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Moravská 1687/34, Praha 12000, Česká republika | 12.1.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.3.2015 |
člen představenstva | JUDr. Jan Holásek LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 |
Adresa | Zámeček 638/21, 50008 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Zuzana Humhalová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2019 do 28.1.2020 |
Adresa | Nad Klikovkou 1404/5, 15000 Praha |
člen představenstva | Mgr. Jan Holásek LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2018 do 9.1.2019 |
Adresa | Zámeček 638/21, 50008 Hradec Králové |
člen představenstva | Mgr. Jan Holásek LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2015 do 14.7.2018 |
Adresa | Krajníkova 387, 25229 Dobřichovice |
člen představenstva | Mgr. Jan Holásek LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2015 do 14.7.2018 |
Adresa | Krajníkova 387, 25229 Dobřichovice |
statutární ředitel | Zuzana Slabá |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2015 do 20.3.2015 |
Adresa | Španielova 1289/10, 16300 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 03704521 |
---|---|
Jméno: | CZECH PROPERTY PARTNERS, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 12. 1. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Moravská 1687/34, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Jan Holásek LL.M. |
---|
IČO: | 03704521 |
---|---|
Firma: | CZECH PROPERTY PARTNERS, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 1. 2015 |
Sídlo: | Moravská 1687/34, Praha 12000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |