CZECH MORAVIA SLAVEX, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CZECH MORAVIA SLAVEX, s.r.o. v likvidaci (46344055) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Horní náměstí 821, 76321 Slavičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 4. 1992 a je stále aktivní. CZECH MORAVIA SLAVEX, s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o CZECH MORAVIA SLAVEX, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CZECH MORAVIA SLAVEX, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 16. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5429 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46344055 | |
Jméno: | CZECH MORAVIA SLAVEX, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.4.1992 |
Zapsána dne: | 16.4.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.3.2024 | |
Společnost se zrušila a vstoupila do likvidace ke dni 1. 2. 2024, a to na základě rozhodnutí jediného společníka (správce společného obchodního podílu) společnosti v působnosti valné hromady společnosti ze dne 30. 1. 2024. | 6.3.2024 | |
Právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným | 16.4.1992 - 17.3.1994 | |
Základní jmění společnosti 102.000,-- Kčs, z toho splaceno 102.000,-- Kčs | 16.4.1992 - 17.3.1994 | |
Výše vkladů společníků: Ing. Josef Sedlař ............... 51.000,-- Kčs, splaceno 51.000,-- Kčs Ing. Zdeněk Drábek .............. 51.000,-- Kčs, splaceno 51.000,-- Kčs | 16.4.1992 - 17.3.1994 | |
Způsob zastupování společnosti: Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat jednatel nebo splnomocněný zástupce. | 16.4.1992 - 17.3.1994 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Horní náměstí 821, Slavičín 76321, Česká republika | 17.3.1994 |
---|---|---|
Adresa: | U Zahrádek 476, Slavičín 76321, Česká republika | 16.4.1992 - 17.3.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 6.3.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činností: -nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 6.3.2024 |
výroba, instalace a opravy elektrických zařízení | 4.9.2004 - 6.3.2024 |
výroba, opravy a montáž měřidel | 4.9.2004 - 6.3.2024 |
projekční a konstrukční činnost ve strojírenství | 17.3.1994 - 6.3.2024 |
- automatické zpracování dat | 16.4.1992 - 6.3.2024 |
poskytování software | 16.4.1992 - 6.3.2024 |
montáž a opravy měřící a regulační techniky | 16.4.1992 - 4.9.2004 |
výkon správy nemovitého majetku | 16.4.1992 - 6.3.2024 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.4.1992 - 6.3.2024 |
zprostředkovatelská činnost | 16.4.1992 - 6.3.2024 |
jednatel | Ing. František Pančocha |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2024 |
Adresa | Výhledy 1747, 76361 Napajedla |
jednatel | Ing. Josef Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2019 do 23.5.2023 |
Adresa | U Zahrádek 476, 76321 Slavičín |
jednatel | Ing. Josef Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2004 do 3.7.2019 |
Adresa | U Zahrádek 476, 76321 Slavičín |
jednatel | Ing. Josef Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1992 do 4.9.2004 |
Adresa | U Zahrádek 476, 76321 Slavičín |
jednatel | Ing. Zdeněk Drábek |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1992 do 17.3.1994 |
Adresa | Okružní 596, 76321 Slavičín |
IČO (identifikační číslo): | 46344055 |
---|---|
Jméno: | CZECH MORAVIA SLAVEX, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 4. 1992 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Horní náměstí 821, Slavičín 76321 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 6. 5. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 6. 5. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 6. 5. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 21. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Pančocha |
---|
IČO: | 46344055 |
---|---|
Firma: | CZECH MORAVIA SLAVEX, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Slavičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 4. 1992 |
Sídlo: | Horní náměstí 821, Slavičín 76321 |
---|
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Výzkum a vývoj |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |