Czech Inline Figure Skating Club z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Czech Inline Figure Skating Club z.s. (05239591) je Spolek. Sídlí na adrese Císařova 309, 25101 Tehov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2016 Czech Inline Figure Skating Club z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Czech Inline Figure Skating Club z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Czech Inline Figure Skating Club z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 8. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 66292 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05239591 | |
Jméno: | Football events z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 9.8.2016 |
Zapsána dne: | 9.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Císařova 309, Tehov 25101, Česká republika | 9.8.2016 |
---|
předseda | Sabrina Man |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2022 |
Adresa | Císařova 309, 25101 Tehov |
předseda | Sabrina Man |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2021 do 23.9.2022 |
Adresa | Legií 442/36, 25101 Říčany |
předseda | Sabrina Man |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2021 do 21.4.2021 |
Adresa | Císařova 309, 25101 Tehov |
Pokladník | Karel Masopust |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 20.2.2021 |
Adresa | Na Hradě 75/4, 25101 Říčany |
předseda výboru | Jan Mikulecký |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 20.2.2021 |
Adresa | Ocelíkova 672/1, 14900 Praha |
Místopředseda výboru | Sabrina Man |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2018 do 20.2.2021 |
Adresa | Císařova 309, 25101 Tehov |
Místopředseda výboru | Sabrina Manová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 21.1.2018 |
Adresa | Císařova 309, 25101 Tehov |
Místopředseda výboru | Sabrina Manová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 21.1.2018 |
Adresa | Císařova 309, 25101 Tehov |
IČO: | 05239591 |
---|---|
Firma: | Czech Inline Figure Skating Club z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Tehov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 8. 2016 |
Sídlo: | Císařova 309, Tehov 25101 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |