Czech GH, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Czech GH, s.r.o. (24182397) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K letišti 1049/57, 16100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 11. 2011 a je stále aktivní. Czech GH, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Czech GH, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Czech GH, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 11. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 186352 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24182397 | |
Jméno: | Czech GH, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.11.2011 |
Zapsána dne: | 16.11.2011 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 29.8.2014 - 14.11.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.11.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K letišti 1049/57, Praha 16100, Česká republika | 14.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | K letišti 57/1049, Praha 6 16100, Česká republika | 28.6.2012 - 14.11.2019 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 16.11.2011 - 28.6.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
služby při odbavovacím procesu na letišti | 29.10.2012 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.6.2012 |
jednatel | Jiří Petržilka |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2020 |
Adresa | Moravská 902/8, 12000 Praha |
jednatel | Neil John Freeman |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 |
Adresa | Anchoragelaan 50 , Schiphol |
jednatel | Miguel Einar Gomez Sjunnesson |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 |
Adresa | Anchoragelaan 50 , Schiphol |
jednatel | Neil John Freeman |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2019 do 6.12.2019 |
Adresa | Ouderkerkerlaan 112 , Amstelveen |
jednatel | Miguel Einar Gomez Sjunnesson |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2019 do 6.12.2019 |
Adresa | Beukenlaan 20 , Bennebroek |
jednatel | Daniel Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2012 do 12.11.2019 |
Adresa | Evropská 515/8, 16000 Praha 6 |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2011 do 28.6.2012 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 24182397 |
---|---|
Jméno: | Czech GH, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 11. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | K letišti 1049/57, Praha 16100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 11. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Petržilka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Neil John Freeman |
Člen statutárního orgánu: | Miguel Einar Gomez Sjunnesson |
IČO: | 24182397 |
---|---|
Firma: | Czech GH, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 16. 11. 2011 |
Sídlo: | K letišti 1049/57, Praha 16100 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Činnosti související s leteckou dopravou |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |