CZ GASON, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CZ GASON, a.s. (25569708) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Horolezecká 861/2, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 7. 1999 a je stále aktivní. CZ GASON, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CZ GASON, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CZ GASON, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 7. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 18512 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25569708 | |
Jméno: | CZ GASON, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 15.7.1999 |
Zapsána dne: | 15.7.1999 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.12.2001 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 15.7.1999 - 5.12.2001 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na majitele | 100 000 Kč | 10 | 15.7.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Horolezecká 861/2, Praha 10200, Česká republika | 18.8.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Kotlářská 51a, Brno 60200, Česká republika | 15.7.1999 - 18.8.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2012 |
opravy a montáž měřidel | 22.2.2000 - 18.8.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.7.1999 |
zprostředkovatelská činnost | 15.7.1999 |
činnost ekonomických a organizačních poradců | 15.7.1999 |
člen představenstva | Bořivoj Pleskač |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2012 |
Adresa | Míru 402, 79070 Javorník |
místopředseda představenstva | Markéta Koišová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2012 |
Adresa | Masarykovo nám. 167/1, 79001 Jeseník |
předseda představenstva | Miroslav Kmeť |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2012 |
Adresa | Horní Fořt 27, 79068 Uhelná |
člen představenstva | Ing. Vladimír Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.1999 do 18.8.2012 |
Adresa | Zbraslavec 20, 67972 Kunštát |
člen představenstva | Ing. Roman Sekanina |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.1999 do 18.8.2012 |
Adresa | U splavu 11, 69002 Břeclav |
předseda představenstva | ing. Ladislav Vašek |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.1999 do 18.8.2012 |
Adresa | Jungmannova 2555, 53002 Pardubice |
IČO (identifikační číslo): | 25569708 |
---|---|
Jméno: | CZ GASON, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 7. 1999 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Horolezecká 861/2, Praha 10200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 23. 4. 2012 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Bořivoj Pleskač |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Markéta Koišová |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Kmeť |
IČO: | 25569708 |
---|---|
Firma: | CZ GASON, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 7. 1999 |
Sídlo: | Horolezecká 861/2, Praha 10200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |