CZ DANĚ, s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CZ DANĚ, s. r. o. (65142489) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nábřežní 985, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 5. 1996 a je stále aktivní. CZ DANĚ, s. r. o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o CZ DANĚ, s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CZ DANĚ, s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 5. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9273 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65142489 | |
Jméno: | CZ DANĚ, s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.5.1996 |
Zapsána dne: | 27.5.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.10.2014 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.5.1996 - 8.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nábřežní 985, Třinec 73961, Česká republika | 25.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nábřežní 985, Třinec, část Lyžbice 73961, Česká republika | 29.11.2001 - 9.3.2010 |
Adresa: | Nábřežní 1029, Třinec, část Lyžbice 73961, Česká republika | 27.5.1996 - 29.11.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.7.2016 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 25.7.2016 |
ekonomické poradenství | 27.5.1996 - 25.7.2016 |
účetnictví | 27.5.1996 - 25.7.2016 |
Jednatel | Ing. Zdeňka Ciencialová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2016 |
Adresa | Nábřežní 985, 73961 Třinec |
jednatel | Ing. Zdeňka Ciencialová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 25.7.2016 |
Adresa | Nábřežní 985, 73961 Třinec |
jednatel | Ing. Zdeňka Ciencialová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2010 do 8.10.2014 |
Adresa | Nábřežní 985, 73961 Třinec |
jednatel | Ing. Zdeňka Ciencialová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1996 do 9.3.2010 |
Adresa | Nábřežní 985, Třinec |
IČO (identifikační číslo): | 65142489 |
---|---|
Jméno: | CZ DANĚ, s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 5. 1996 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 8. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 5. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 2001 |
Zánik oprávnění | 6. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 22. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
IČO: | 65142489 |
---|---|
Firma: | CZ DANĚ, s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 5. 1996 |
Sídlo: | Nábřežní 985, Třinec 73961 |
---|
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |