CZ CAR International s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CZ CAR International s.r.o. (63278847) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Zátorce 590/12, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 3. 1996 CZ CAR International s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o CZ CAR International s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CZ CAR International s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 3. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 67671 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63278847 | |
Jméno: | CZ CAR International s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.3.1996 |
Zapsána dne: | 21.3.1996 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 10.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.9.2014 | |
Obchodní společnost CZ CAR International s.r.o. se zapisuje do obchodního rejstříku vedené Krajský obchodním soudem v Praze v odd. C vložka 67671. | 29.4.1999 - 4.4.2007 |
Základní kapitál | 252 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.3.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Zátorce 590/12, Praha 6 16000, Česká republika | 27.11.2008 |
---|---|---|
Adresa: | 20, Kunkovice 76813, Česká republika | 16.10.2003 - 27.11.2008 |
Adresa: | Spálená 82/4, Praha 1 11000, Česká republika | 8.2.1999 - 16.10.2003 |
Adresa: | 248, Loučovice 38276, Česká republika | 21.3.1996 - 8.2.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 10.9.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 8.2.1999 - 10.9.2014 |
Činnost organizačních a ekonomických poradců. | 21.3.1996 - 10.9.2014 |
Jednatel | ing. Zdeněk Zbytek |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2014 |
Adresa | Konstantinova 1494/40, 14900 Praha |
Jednatel | Ing. Zdeněk Zbytek |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2005 do 10.9.2014 |
Adresa | Konstantinova 1494, 14900 Praha 4 |
Jednatel | Ing. Zdeněk Zbytek |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.1999 do 22.3.2005 |
Adresa | 277, 38276 Loučovice |
Jednatel | Ing. Milan Václavík |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1999 do 3.6.2003 |
Adresa | Koulova 1567/5, 16000 Praha 6 -Dejvice |
Jednatel | Václav Nimč |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.1999 do 19.11.1999 |
Adresa | Do Lipan 495/17, 11000 Praha 10, Kolovraty |
jednatel | JUDr. Lubomír Stránský |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.1996 do 8.2.1999 |
Adresa | Družstevní 17, 37001 České Budějovice |
jednatel | ing. Oldřich Mertin |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.1996 do 8.2.1999 |
Adresa | Arbesova 1631, 37401 Slaný |
IČO: | 63278847 |
---|---|
Firma: | CZ CAR International s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 3. 1996 |
Sídlo: | Na Zátorce 590/12, Praha 16000 |
---|
Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |