CYKLOSALON tandem Rucki s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CYKLOSALON tandem Rucki s.r.o. (42868203) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 1009, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 9. 1991 a je stále aktivní. CYKLOSALON tandem Rucki s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o CYKLOSALON tandem Rucki s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CYKLOSALON tandem Rucki s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1516 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42868203 | |
Jméno: | TANDEM Rucki & Co, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.9.1991 |
Zapsána dne: | 23.9.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 12. září 1991 | 23.9.1991 | |
Zastupování: Vůči třetím osobám je každý společník oprávněn zastupovat společnost samostatně. | 23.9.1991 - 10.1.1995 | |
Kmenové jmění společnosti: 100.000,- Kčs | 23.9.1991 - 10.1.1995 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: 1. Ludo Gijsels 31.000,- Kčs 2. Vladislav Rucki 23.000,- Kčs 3. Karel Rucki 23.000,- Kčs 4. Rudolf Rucki 23.000,-Kčs | 23.9.1991 - 10.1.1995 |
Základní kapitál | 904 400 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.1.2017 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.1.1995 - 31.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1009, Třinec 73961, Česká republika | 15.3.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Lidická 1267, Třinec 73961, Česká republika | 20.5.2014 - 15.3.2017 |
Adresa: | Komenského 812, Třinec 73961, Česká republika | 25.2.2004 - 29.11.2005 |
Adresa: | Seifertova 745, Třinec , Česká republika | 8.11.1999 - 25.2.2004 |
Adresa: | Komenského 812, Třinec - Lyžbice , Česká republika | 24.2.1999 - 8.11.1999 |
Adresa: | náměstí T.G. Masaryka 384 , Třinec VI , Česká republika | 10.1.1995 - 24.2.1999 |
Adresa: | , Třinec , Česká republika | 23.9.1991 - 10.1.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků | 11.5.2023 |
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků | 11.5.2023 |
Velkoobchod a maloobchod | 11.5.2023 |
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel | 11.5.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.5.2014 - 11.5.2023 |
silniční motorová doprava | 10.1.1995 - 6.4.2006 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.1.1995 - 20.5.2014 |
- montáž, opravy a servis jízdních kol - maloobchodní a velkoobchodní činnost ve vztahu k občanům a organizacím - služby občanům a organizacím, spočívající v obchodních zprostředkovatelských, obstaravatelských a jiných službách platných předpisů - vykupování různých druhů výrobků domácí výroby za účelem obchodní činnosti - obchodní činnost - poradenská činnost v rozsahu předmětu činnosti | 23.9.1991 - 10.1.1995 |
montáž, opravy a servis jízdních kol | 23.9.1991 - 20.5.2014 |
jednatel | Rudolf Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2014 |
Adresa | 67, 73961 Třinec |
jednatel | Karel Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2004 do 4.7.2014 |
Adresa | Dukelská 755, Třinec VI |
jednatel | Rudolf Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2004 do 20.5.2014 |
Adresa | 67, 73961 Třinec |
jednatel | Karel Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.1995 do 25.2.2004 |
Adresa | Dukelská 755 , Třinec VI |
jednatel | Rudolf Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.1999 do 25.2.2004 |
Adresa | Seifertova 745, Třinec VI |
jednatel | Vladislav Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.1995 do 24.2.1999 |
Adresa | Palackého 493 , Třinec VI |
jednatel | Rudolf Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.1995 do 24.2.1999 |
Adresa | K. Sliwky 745 , Třinec VI |
společník | Vladislav Rucki ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1991 do 10.1.1995 |
Adresa | Palackého 493 , Třinec VI |
společník | Karel Rucki ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1991 do 10.1.1995 |
Adresa | Dukelská 755 , Třinec VI |
společnost | Ludo Gijsels ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1991 do 10.1.1995 |
Adresa | Vincottenstraat 1 , 2200 Belgie,Anterpen |
společník | Rudolf Rucki ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1991 do 10.1.1995 |
Adresa | K.Sliwky 745 , Třinec VI |
IČO (identifikační číslo): | 42868203 |
---|---|
Jméno: | CYKLOSALON tandem Rucki s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 9. 1991 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 1009, Třinec 73961 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 11. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 1. 9. 1993 |
Ukončení oprávnění | 1. 9. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Rudolf Rucki |
---|
IČO: | 42868203 |
---|---|
Firma: | CYKLOSALON tandem Rucki s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 9. 1991 |
Sídlo: | 1009, Třinec 73961 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |