Cyklistický klub Frenštát pod Radhoštěm, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Cyklistický klub Frenštát pod Radhoštěm, z. s. (27052265) je Spolek. Sídlí na adrese 44, 74258 Příbor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Cyklistický klub Frenštát pod Radhoštěm, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Cyklistický klub Frenštát pod Radhoštěm, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Cyklistický klub Frenštát pod Radhoštěm, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7345 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27052265 | |
Jméno: | Cyklistický klub Frenštát pod Radhoštěm, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 44, Příbor 74258, Česká republika | 15.6.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Sídl. Beskydské 1204, Frenštát pod Radhoštěm 74401, Česká republika | 10.7.2018 - 15.6.2024 |
Adresa: | Rožnovská 1183, Frenštát pod Radhoštěm 74401, Česká republika | 17.2.2016 - 10.7.2018 |
Adresa: | Horní 122, Frenštát pod Radhoštěm 74401, Česká republika | 1.1.2014 - 17.2.2016 |
Člen výboru | Nikola Knotek |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2022 |
Adresa | 588, 74274 Tichá |
Předseda | Martin Stančík |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Výškovická 447/153, 70030 Ostrava |
Člen výboru | Tomáš Beníček |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Wolkerova 1597, 73801 Frýdek-Místek |
Člen výboru | Mgr. Josef Dužík |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Antala Staška 1087/3, 73601 Havířov |
Člen výboru | Miroslav Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Závodní 863/15, 70030 Ostrava |
Předseda | Roman Galatík |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2020 do 15.6.2024 |
Adresa | Sídl. Beskydské 1204, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
Člen výboru | Eva Jurečková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2020 do 15.6.2024 |
Adresa | Luční 1527, 74258 Příbor |
Člen výboru | Martin Stančík |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2020 do 15.6.2024 |
Adresa | Výškovická 577/136, 70030 Ostrava |
Člen výboru | Roman Jurečka |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2020 do 15.6.2024 |
Adresa | 44, 74258 Příbor |
Člen výboru | Nikola Marková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2020 do 3.11.2022 |
Adresa | 588, 74274 Tichá |
Předseda | Roman Galatík |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2018 do 4.4.2020 |
Adresa | Sídl. Beskydské 1204, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
Člen výboru | Daniel Filip |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 4.4.2020 |
Adresa | Nová osada 1470/5, 71000 Ostrava |
Člen výboru | Roman Jurečka |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 4.4.2020 |
Adresa | 44, 74258 Příbor |
Předseda | Roman Galatík |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 10.1.2018 |
Adresa | Rožnovská 1183, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
IČO: | 27052265 |
---|---|
Firma: | Cyklistický klub Frenštát pod Radhoštěm, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Příbor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 12. 2006 |
Sídlo: | 44, Příbor 74258 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |