Cyklistické družstvo, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Cyklistické družstvo, družstvo (28281128) je Družstvo. Sídlí na adrese Holešovská 377, 76316 Fryšták. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2008 a je stále aktivní. Cyklistické družstvo, družstvo má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Cyklistické družstvo, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Cyklistické družstvo, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 4. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4573 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28281128 | |
Jméno: | Cyklistické družstvo, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 8.4.2008 |
Zapsána dne: | 8.4.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holešovská 377, Fryšták 76316, Česká republika | 8.4.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 8.4.2008 |
reklamní činnost a marketing | 8.4.2008 |
předseda družstva | Radim Barták |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2017 |
Adresa | 206, 76901 Holešov |
místopředseda družstva | Jan Pátek |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2023 |
Adresa | 100, 79376 Zlaté Hory |
místopředseda družstva | Jan Pátek |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2008 do 25.2.2023 |
Adresa | Přílepy 276, 76901 Holešov |
předseda družstva | Radim Barták |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2008 do 10.11.2017 |
Adresa | Količín 130, 76901 Holešov |
IČO (identifikační číslo): | 28281128 |
---|---|
Jméno: | Cyklistické družstvo, družstvo |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 8. 4. 2008 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Radim Barták |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Pátek |
IČO: | 28281128 |
---|---|
Firma: | Cyklistické družstvo, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Fryšták |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 4. 2008 |
Sídlo: | Holešovská 377, Fryšták 76316 |
---|
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |