CURATORES v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CURATORES v.o.s. (05758556) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Uruguayská 380/17, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 2. 2017 CURATORES v.o.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o CURATORES v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CURATORES v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 2. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 77726 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05758556 | |
Jméno: | CURATORES v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 2.2.2017 |
Zapsána dne: | 2.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Uruguayská 380/17, Praha 12000, Česká republika | 11.11.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolská 1802/32, Praha 12000, Česká republika | 30.5.2017 - 11.11.2020 |
Adresa: | Kundratka 1897/2, Praha 18000, Česká republika | 2.2.2017 - 30.5.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výkon činnosti insolvenčního správce na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti ČR. | 30.5.2017 |
statutární orgán | Mgr. Martin Goldstein |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2023 |
Adresa | Lesní 504/36, 46014 Liberec |
statutární orgán | Mgr. Václav Hebký |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2020 |
Adresa | Luční 628, 25163 Strančice |
statutární orgán | JUDr. Michal Kalenský |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 |
Adresa | Madridská 762/9, 10100 Praha |
statutární orgán | Mgr. Jan Houser |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2022 |
Adresa | Kundratka 1897/2, 18000 Praha |
statutární orgán | Mgr. Martin Goldstein |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 21.7.2023 |
Adresa | nám. Štefánikovo 780/5, 46001 Liberec |
statutární orgán | Mgr. Jan Houser |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 18.1.2022 |
Adresa | Kundratka 1897/2, 18000 Praha |
statutární orgán | Mgr. Václav Hebký |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 18.12.2020 |
Adresa | Černokostelecká 1805/121, 10000 Praha |
statutární orgán | JUDr. Ivan Roháč |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2019 do 27.2.2020 |
Adresa | Zahradná 2004/26 , 06601 Humenné |
IČO: | 05758556 |
---|---|
Firma: | CURATORES v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 2. 2017 |
Sídlo: | Uruguayská 380/17, Praha 12000 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n. |