Culina Rest s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Culina Rest s.r.o. "v likvidaci" (25387723) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 17. listopadu 1126/43, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 1997 a je stále aktivní. Culina Rest s.r.o. "v likvidaci" má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Culina Rest s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Culina Rest s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 12. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17645 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25387723 | |
Jméno: | Culina Rest s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.12.1997 |
Zapsána dne: | 19.12.1997 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 25.10.2021 č.j. 23Cm 154/2014-8, které nabylo právní moci dne 30.11.2021, byl jmenován likvidátor společnosti. | 27.12.2021 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 18.3.2021 č.j. 23 Cm 3/2021-11, které nabylo právní moci dne 24.4.2021, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 2.6.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.12.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 17. listopadu 1126/43, Olomouc 77900, Česká republika | 21.11.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolská 734/28, Přerov 75002, Česká republika | 22.11.2016 - 21.11.2018 |
Adresa: | Sokolská 734/28, Přerov 75000, Česká republika | 18.3.2011 - 22.11.2016 |
Adresa: | Palackého 27, Přerov 75000, Česká republika | 19.12.1997 - 18.3.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.3.2011 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 19.6.2000 - 18.3.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona | 19.6.2000 - 18.3.2011 |
hostinská činnost | 19.12.1997 - 21.11.2018 |
jednatel | Martin Čepelák |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2018 do 14.5.2021 |
Adresa | nábř. Dr. Edvarda Beneše 1936/16, 75002 Přerov |
jednatel | Ivo Chytil |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 do 21.11.2018 |
Adresa | Luční 306/12, 75002 Přerov |
jednatel | Ivo Chytil |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 do 21.11.2018 |
Adresa | Luční 306/12, 75002 Přerov |
jednatel | Ivo Chytil |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2011 do 22.11.2016 |
Adresa | Luční 306/12, 75002 Přerov |
jednatel | Ivo Chytil |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2011 do 22.11.2016 |
Adresa | Luční 306/12, 75002 Přerov |
jednatel | Ivo Chytil |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1997 do 18.3.2011 |
Adresa | ul. Dvořákova 65, 75000 Přerov |
IČO (identifikační číslo): | 25387723 |
---|---|
Jméno: | Culina Rest s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 12. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 17. listopadu 1126/43, Olomouc 77900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 17. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Čepelák |
---|
IČO: | 25387723 |
---|---|
Firma: | Culina Rest s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 1997 |
Sídlo: | 17. listopadu 1126/43, Olomouc 77900 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |