CUARTO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CUARTO a.s. (27757773) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zemědělská 89/17, 61300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 2007 a je stále aktivní. CUARTO a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CUARTO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CUARTO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 5207 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27757773 | |
Jméno: | CUARTO a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.12.2007 |
Zapsána dne: | 6.12.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 6.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 6.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zemědělská 89/17, Brno 61300, Česká republika | 26.7.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa a údržba nemovitostí | 6.12.2007 |
člen představenstva | Michal Strejček |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2016 |
Adresa | Plástky 517/3, 66431 Lelekovice |
předseda představenstva | Mag.rer.soc.oec. Vít Strejček |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2016 |
Adresa | Vojanova 4447/26, 61500 Brno |
člen představenstva | PaedDr. Jana Strejčková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 |
Adresa | 517, 66431 Lelekovice |
předseda představenstva | Mag.rer.soc.oec. Vít Strejček |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 |
Adresa | Vojanova 4447/26, 61500 Brno |
člen představenstva | Michal Strejček |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 |
Adresa | Plástky 517/3, 66431 Lelekovice |
člen představenstva | PaedDr. Jana Strejčková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 26.7.2016 |
Adresa | 517, 66431 Lelekovice |
předseda představenstva | Mag.rer.soc.oec. Vít Strejček |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 do 26.7.2016 |
Adresa | Vojanova 4447/26, 61500 Brno |
člen představenstva | Michal Strejček |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 26.7.2016 |
Adresa | Plástky 517/3, 66431 Lelekovice |
člen představenstva | Michal Strejček |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 24.10.2015 |
Adresa | 517, 66431 Lelekovice |
předseda představenstva | Mag.rer.soc.oec. Vít Strejček |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2009 do 3.8.2015 |
Adresa | Vojanova 4447/26, 61500 Brno |
předseda představenstva | Mag.rer.soc.oec. Vít Strejček |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 27.2.2009 |
Adresa | Bořetická 4099/13, 62800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 27757773 |
---|---|
Jméno: | CUARTO a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 6. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Strejček |
---|
IČO: | 27757773 |
---|---|
Firma: | CUARTO a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 12. 2007 |
Sídlo: | Zemědělská 89/17, Brno 61300 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |