ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Střelnice Dvorec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 3, 33824 Újezd u Svatého Kříže. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Střelnice Dvorec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Střelnice Dvorec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Střelnice Dvorec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 49047 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73704351 | |
Jméno: | Sportovně střelecký klub Střelnice Dvorec | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 3, Újezd u Svatého Kříže 33824, Česká republika | 19.1.2017 |
---|
předseda | Pavel Mokoš |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2023 |
Adresa | náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno |
předseda | Pavel Mokoš |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 do 17.5.2023 |
Adresa | Saskova 1656, 27201 Kladno |
předseda | Pavel Mokoš |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2018 do 5.1.2023 |
Adresa | Saskova 1656, 27201 Kladno |
IČO: | 73704351 |
---|---|
Firma: | ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Střelnice Dvorec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Rokycany |
Základní územní jednotka: | Újezd u Svatého Kříže |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 1. 2007 |
Sídlo: | 3, Újezd u Svatého Kříže 33824 |
---|
Činnosti sportovních klubů |