CSIG group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CSIG group s.r.o. (46966196) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Pasekám 273, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 1992 a je stále aktivní. CSIG group s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o CSIG group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CSIG group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 8. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6806 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46966196 | |
Jméno: | MEGAT - výroba z plastů Zlín spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.8.1992 |
Zapsána dne: | 3.8.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.7.2018 | |
Výše vkladů společníků činí po 34.000,-Kčs, splaceno 17.000,-Kčs | 3.8.1992 - 30.9.1993 | |
Způsob zastupování : K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z jednatelů. | 3.8.1992 - 19.7.2018 | |
Právní forma právnické osoby : společnost s ručením omezeným | 3.8.1992 - 19.7.2018 | |
Základní jmění : 102.000,-Kčs, splaceno 51.000,-Kčs | 3.8.1992 - 30.9.1993 |
Základní kapitál | 104 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Pasekám 273, Zlín 76001, Česká republika | 26.1.2005 |
---|---|---|
Adresa: | K Pasekám 4453, Zlín 76001, Česká republika | 30.9.1993 - 26.1.2005 |
Adresa: | Klabalská I 4289, Zlín 76001, Česká republika | 3.8.1992 - 30.9.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu následujících oborů činností náležejících do živnosti volné: Výroba plastových a pryžových výrobků. Zprostředkování obchodu a služeb. Velkoobchod a maloobchod. | 9.9.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.7.2018 - 9.9.2021 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej . Výroba z plastů. | 3.8.1992 - 19.7.2018 |
jednatel | Jakub Boháčík |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2024 |
Adresa | Okružní 4736, 76005 Zlín |
jednatel | Michal Brida |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2024 |
Adresa | Kútíky 723, 76001 Zlín |
jednatel | Ing. Jan Mikulka |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2022 do 6.5.2024 |
Adresa | Příčka II 703, 76001 Zlín |
jednatel | Ing. Tomáš Dudák |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2022 do 6.5.2024 |
Adresa | třída Tomáše Bati 3119, 76001 Zlín |
jednatel | Petr Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 4.2.2022 |
Adresa | Klabalská III 5627, 76001 Zlín |
jednatel | Ivana Strnadlová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 4.2.2022 |
Adresa | 305, 76302 Tečovice |
jednatel | Hana Hradilová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 4.2.2022 |
Adresa | Klabalská III 5627, 76001 Zlín |
jednatel | Josef Strnadel |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 25.1.2021 |
Adresa | 305, 76302 Tečovice |
jednatel | Hana Hradilová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2005 do 19.7.2018 |
Adresa | Klabalská III 5627, 76001 Zlín |
jednatel | Petr Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2005 do 19.7.2018 |
Adresa | Klabalská III 5627, 76001 Zlín |
jednatel | Ivana Strnadlová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2005 do 19.7.2018 |
Adresa | 305, 76302 Tečovice |
jednatel | Josef Strnadel |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2005 do 19.7.2018 |
Adresa | 305, 76302 Tečovice |
jednatel | Petr Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1993 do 26.1.2005 |
Adresa | Klabalská I 4289, 76001 Zlín |
jednatel | Josef Strnadel |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1993 do 26.1.2005 |
Adresa | 305, 76302 Tečovice |
jednatel | Hana Hradilová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.1992 do 26.1.2005 |
Adresa | Klabalská I 4289, 76001 Zlín |
jednatel | Ivana Strnadlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.1992 do 26.1.2005 |
Adresa | 305, 76302 Tečovice |
jednatel | Radomír Šutera |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.1992 do 30.9.1993 |
Adresa | Obeciny IV 3592, 76001 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 46966196 |
---|---|
Jméno: | CSIG group s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 8. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | K Pasekám 273, Zlín 76001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Boháčík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Brida |
IČO: | 46966196 |
---|---|
Firma: | CSIG group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 8. 1992 |
Sídlo: | K Pasekám 273, Zlín 76001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba plastových výrobků |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |