CSCTC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CSCTC s.r.o. (05213002) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Londýnská 730/59, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 2016 a je stále aktivní. CSCTC s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o CSCTC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CSCTC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 7. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 260119 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05213002 | |
Jméno: | CSCTC s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.7.2016 |
Zapsána dne: | 1.7.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Londýnská 730/59, Praha 12000, Česká republika | 8.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Husinecká 903/10, Praha 13000, Česká republika | 7.3.2019 - 8.10.2022 |
Adresa: | 17. listopadu 1335, Mladá Boleslav 29301, Česká republika | 1.7.2016 - 7.3.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2016 |
jednatel | Lukáš Vaníček |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2023 |
Adresa | Kateřinská 522/21, 12000 Praha |
jednatel | JUDr. Arthur Farenzena |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2022 |
Adresa | Vajanského 1 , 90101 Malacky |
jednatel | Lukáš Vaníček |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 5.5.2023 |
Adresa | Husova 372, 29401 Bakov nad Jizerou |
jednatel | Ondřej Lankaš |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 15.3.2018 |
Adresa | Zahrádky 258, 29404 Dolní Bousov |
jednatel | Ondřej Lankaš |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 15.3.2018 |
Adresa | Zahrádky 258, 29404 Dolní Bousov |
IČO (identifikační číslo): | 05213002 |
---|---|
Jméno: | CSCTC s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 7. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 7. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Vaníček |
---|
IČO: | 05213002 |
---|---|
Firma: | CSCTC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 7. 2016 |
Sídlo: | Husinecká 903/10, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |