CS media s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CS media s.r.o. v likvidaci (25741926) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čechova 221/33, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 1999 a je stále aktivní. CS media s.r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o CS media s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CS media s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 66075 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25741926 | |
Jméno: | CS media s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.3.1999 |
Zapsána dne: | 2.3.1999 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 1787/2023-3 ze dne 10. 7. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 9. 8. 2023. | 30.8.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čechova 221/33, Praha 17000, Česká republika | 27.12.1999 |
---|---|---|
Adresa: | 58, Vraňany 27707, Česká republika | 2.3.1999 - 27.12.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí | 2.3.1999 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 2.3.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma vyznačeného v příloze 1,2,3 živnost.zákona | 2.3.1999 |
reklamní agentura a zprostředkování reklamy | 2.3.1999 |
Jednatel | Ing. Kamila Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2000 |
Adresa | Hartigova 1704/136, 13000 Praha |
jednatel | Ondřej Černý |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 do 28.6.2023 |
Adresa | Plavecká 402/10, 12800 Praha |
jednatel | Ondřej Černý |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1999 do 14.10.2015 |
Adresa | Filipova 2019/12, 14800 Praha |
jednatel | Pavel Jakeš |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1999 do 27.12.1999 |
Adresa | 58, 27707 Vraňany |
IČO (identifikační číslo): | 25741926 |
---|---|
Jméno: | CS media s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 3. 1999 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Čechova 221/33, Praha 17000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Černý |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Kamila Zimová |
IČO: | 25741926 |
---|---|
Firma: | CS media s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 3. 1999 |
Sídlo: | Čechova 221/33, Praha 17000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru |
Sportovní činnosti |