CS FARMA Starý Hrozenkov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CS FARMA Starý Hrozenkov a.s. (47915731) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 340, 68774 Starý Hrozenkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 1993 a je stále aktivní. CS FARMA Starý Hrozenkov a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o CS FARMA Starý Hrozenkov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CS FARMA Starý Hrozenkov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2473 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47915731 | |
Jméno: | CS FARMA Starý Hrozenkov a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 29.6.2012 |
Zapsána dne: | 23.4.1993 | |
Ve společnosti ZD Starý Hrozenkov, a.s. se sídlem č.p. 305, 687 74 Starý Hrozenkov, Identifikační číslo: 479 15 731, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 6671, došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou společnost Zemědělské pozemky, a.s. se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, Identifikační číslo: 292 33 968, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 10826, a to podle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře dne 14.12.2018. | 1.1.2019 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 22.7.2014 - 29.4.2016 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 22.7.2014 - 29.4.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.7.2014 | |
Zemědělské družstvo Starý Hrozenkov změnilo svou právní formu z původní právní formy: družstvo na novou právní formu: akciová společnost s obchodní firmou ZD Starý Hrozenkov a.s., a to dle Projektu přeměny formou změny právní formy ze dne 3.5.2012, který byl schválen členskou schůzí družstva dne 18.6.2012. | 29.6.2012 | |
Nové Stanovy zemědělského družstva Starý Hrozenkov platné od 20.8.2010. | 17.9.2010 - 29.6.2012 |
Základní kapitál | 14 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 29.6.2012 | |
Základní kapitál | 85 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.4.1993 - 29.6.2012 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 500 000 Kč | 28 | 1.1.2020 |
kmenové akcie na jméno | 500 000 Kč | 28 | 22.7.2014 - 1.1.2020 |
kmenové akcie na jméno | 500 000 Kč | 28 | 29.6.2012 - 22.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 340, Starý Hrozenkov 68774, Česká republika | 1.2.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 305, Starý Hrozenkov 68774, Česká republika | 4.8.2017 - 1.2.2024 |
Adresa: | 15, Starý Hrozenkov 68774, Česká republika | 3.1.2017 - 4.8.2017 |
Adresa: | 15, Starý Hrozenkov 68774, Česká republika | 22.7.2014 - 3.1.2017 |
Adresa: | 15, Starý Hrozenkov 68774, Česká republika | 19.2.2008 - 22.7.2014 |
Adresa: | , Starý Hrozenkov , Česká republika | 23.4.1993 - 19.2.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; s obory činností náležejících do živnosti volné č. 1 až 81 dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb. provozovaná v oborech činnosti: -poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -velkoobchod a maloobchod -poskytování technických služeb | 26.8.2021 |
zemědělská a potravinářská výroba, prodej zemědělských a potravinářských produktů a výrobků | 1.1.2020 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.6.2010 - 26.8.2021 |
zámečnictví, nástrojářství | 10.6.2010 - 26.8.2021 |
zemědělská výroba | 23.4.1993 - 10.6.2010 |
obchodní činnost | 23.4.1993 - 10.6.2010 |
člen představenstva | Ing. Vladimíra Kubišová |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2021 |
Adresa | Demlova 265/12, 61300 Brno |
předseda představenstva | Ing. Radoslav Kubiš |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2021 |
Adresa | 152, 75144 Polkovice |
předseda představenstva | Ing. Radoslav Kubiš |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2021 do 16.12.2021 |
Adresa | Smetanova 1238/16, 76701 Kroměříž |
předseda představenstva | Ing. Radoslav Kubiš |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2020 do 26.8.2021 |
Adresa | Smetanova 1238/16, 76701 Kroměříž |
Člen představenstva | Ing. Miroslav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2020 do 30.7.2020 |
Adresa | Na lysině 1181/6, 14700 Praha |
Předseda představenstva | Mgr. Petr Vlasák |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2020 do 30.7.2020 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha |
Člen představenstva | Philippe Marc Moreels |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2020 do 30.7.2020 |
Adresa | Hriňovská 11 , Bratislava |
předseda představenstva | Petr Vlasák |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 1.1.2020 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha |
člen představenstva | Miroslav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 1.1.2020 |
Adresa | Na lysině 1181/6, 14700 Praha |
člen představenstva | Philippe Marc Moreels |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 do 1.1.2020 |
Adresa | Hriňovská 11 , 81102 Bratislava |
člen představenstva | Philippe Marc Moreels |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 3.1.2017 |
Adresa | Hriňovská 11 , Bratislava |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Januška |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 29.4.2016 |
Adresa | Hálkova 286, 76502 Otrokovice |
předseda představenstva | Roman Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 29.4.2016 |
Adresa | Žerotínova 992, 75501 Vsetín |
člen představenstva | Miloslav Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 29.4.2016 |
Adresa | Keltičkova 1905/44, 71000 Ostrava |
Člen statutárního orgánu | Ing. Zdeněk Januška |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2014 do 22.7.2014 |
Adresa | Hálkova 286, 76502 Otrokovice |
Člen statutárního orgánu | Miloslav Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2012 do 22.7.2014 |
Adresa | Keltičkova 1905/44, 71000 Ostrava |
předseda představenstva | Roman Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2013 do 22.7.2014 |
Adresa | Žerotínova 992, 75501 Vsetín |
Člen statutárního orgánu | Ing. Zdeněk Januška |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2012 do 16.1.2014 |
Adresa | Hálkova 286, 76502 Otrokovice |
předseda představenstva | Roman Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2012 do 9.7.2013 |
Adresa | Zámecká 133/78, 75701 Valašské Meziříčí |
Člen statutárního orgánu | Ing. Zdeněk Januška |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2011 do 29.6.2012 |
Adresa | Hálkova 286, 76502 Otrokovice |
Člen statutárního orgánu | Miloslav Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2011 do 29.6.2012 |
Adresa | Keltičkova 1905/44, 71000 Ostrava |
předseda představenstva | Roman Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2011 do 29.6.2012 |
Adresa | Zámecká 133/78, 75701 Valašské Meziříčí |
členka představenstva | Miloslava Michalčíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2010 do 1.11.2011 |
Adresa | 101, 68774 Vápenice |
člen představenstva | Josef Miko |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2010 do 1.11.2011 |
Adresa | 106, 68774 Starý Hrozenkov |
předseda představenstva | PaeDr. Jan Rapant |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2010 do 1.11.2011 |
Adresa | Foesterova , Olomouc |
předseda představenstva | Zdeněk Zigo |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2008 do 9.6.2010 |
Adresa | 42, 68774 Vápenice |
člen představenstva | Josef Miko |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2008 do 9.6.2010 |
Adresa | 106, 68774 Starý Hrozenkov |
místopředseda představenstva | Jan Rapant |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2008 do 9.6.2010 |
Adresa | Foesterova , Olomouc |
předseda | František Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.1993 do 19.2.2008 |
Adresa | 16, 68774 Starý Hrozenkov |
Člen statutárního orgánu | Ladislav Gabrhel |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.1993 do 19.2.2008 |
Adresa | 87, 68774 Starý Hrozenkov |
Člen statutárního orgánu | Zdeněk Zigo |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.1993 do 19.2.2008 |
Adresa | 42, 68774 Vápenice |
IČO (identifikační číslo): | 47915731 |
---|---|
Jméno: | CS FARMA Starý Hrozenkov a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 340, Starý Hrozenkov 68774 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 2. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 25. 8. 2021 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 25. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 25. 11. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimíra Kubišová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radoslav Kubiš |
IČO: | 47915731 |
---|---|
Firma: | CS FARMA Starý Hrozenkov a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Starý Hrozenkov |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 4. 1993 |
Sídlo: | 340, Starý Hrozenkov 68774 |
---|
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Ostatní úklidové činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |