Crystal brothers ateliers s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Crystal brothers ateliers s.r.o. (27732193) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zašovská 196, 75701 Valašské Meziříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 5. 2007 a je stále aktivní. Crystal brothers ateliers s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Crystal brothers ateliers s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Crystal brothers ateliers s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 5. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 73617 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27732193 | |
Jméno: | Czech Medical ID Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.5.2007 |
Zapsána dne: | 30.5.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.5.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zašovská 196, Valašské Meziříčí 75701, Česká republika | 19.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Mutěnická 4131/8, Brno 62800, Česká republika | 30.5.2007 - 19.1.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Broušení a leptání skla | 16.2.2018 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.1.2018 |
velkoobchod | 30.5.2007 - 19.1.2018 |
zprostředkování obchodu a služeb | 30.5.2007 - 19.1.2018 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 30.5.2007 - 19.1.2018 |
reklamní činnost a marketing | 30.5.2007 - 19.1.2018 |
Jednatel | David Gábera |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 |
Adresa | Na Horebečví 568, 75605 Karolinka |
Jednatel | MgA. Filip Dobiás |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2021 |
Adresa | Nová 624, 75663 Krhová |
Jednatel | MgA. Filip Dobiás |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2018 do 4.4.2021 |
Adresa | Zašovská 196, 75701 Valašské Meziříčí |
jednatel | Mgr. Lenka Zmydlená Kadlčáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2009 do 19.1.2018 |
Adresa | Mutěnická 4131/8, 62800 Brno |
jednatel | Mgr. Lenka Kadlčáková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2007 do 10.3.2009 |
Adresa | Mutěnická 4131/8, 62800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 27732193 |
---|---|
Jméno: | Crystal brothers ateliers s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 5. 2007 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 1. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | David Gábera |
---|
IČO: | 27732193 |
---|---|
Firma: | Crystal brothers ateliers s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Valašské Meziříčí |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 5. 2007 |
Sídlo: | Zašovská 196, Valašské Meziříčí 75701 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického |
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |