CrossFit Olomouc, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CrossFit Olomouc, z.s. (09299904) je Spolek. Sídlí na adrese Šlechtitelů 695, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 7. 2020 CrossFit Olomouc, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CrossFit Olomouc, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CrossFit Olomouc, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 7. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 19099 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09299904 | |
Jméno: | CrossFit Olomouc, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 24.7.2020 |
Zapsána dne: | 24.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šlechtitelů 695, Olomouc 77900, Česká republika | 24.7.2020 |
---|
předseda Rady | Jan Trlida |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2023 |
Adresa | K Majáku 5034, 76001 Zlín |
místopředseda Rady | Jakub Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2023 |
Adresa | Jaromírova 285/20, 77900 Olomouc |
místopředseda Rady | Eliška Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2023 |
Adresa | Za drahou 524/10, 78313 Štěpánov |
místopředseda výboru | Ing. Gabriela Lanerová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2023 do 11.10.2023 |
Adresa | 176, 79804 Dětkovice |
předseda výboru | Jan Trlida |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2020 do 11.10.2023 |
Adresa | K Majáku 5034, 76001 Zlín |
místopředseda výboru | Jakub Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2020 do 11.10.2023 |
Adresa | Jaromírova 285/20, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Ing. Gabriela Lanerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2020 do 17.3.2023 |
Adresa | Chválkovická 491/194, 77900 Olomouc |
IČO: | 09299904 |
---|---|
Firma: | CrossFit Olomouc, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 7. 2020 |
Sídlo: | Šlechtitelů 695, Olomouc 77900 |
---|
Provozování sportovních zařízení |