Crocus Company s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Crocus Company s.r.o. (28980522) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Polní 404/8, 25064 Zlonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 2009 a je stále aktivní. Crocus Company s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Crocus Company s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Crocus Company s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 157536 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28980522 | |
Jméno: | Crocus Company s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.10.2009 |
Zapsána dne: | 26.10.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.10.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Polní 404/8, Zlonín 25064, Česká republika | 3.6.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 404, Zlonín 25064, Česká republika | 11.4.2022 - 3.6.2022 |
Adresa: | Chlumova 206/21, Praha 3 13000, Česká republika | 22.12.2011 - 11.4.2022 |
Adresa: | K Červenému vrchu 844/2a, Praha 6 16000, Česká republika | 5.8.2010 - 22.12.2011 |
Adresa: | Seifertova 545/44, Praha 3 13000, Česká republika | 7.4.2010 - 5.8.2010 |
Adresa: | Pečárková 8/177, Praha 10 10400, Česká republika | 26.10.2009 - 7.4.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 17.4.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.11.2009 |
jednatel | Umarjon Bozorov |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2012 |
Adresa | Šeroziy 2, Kasansay, Namangan reg. |
jednatel | Elena Bataeva |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2009 do 8.8.2012 |
Adresa | prospekt Prosveschenija 50/76, Sankt- Peterburg |
jednatel | Vadim Bataev |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2009 do 8.8.2012 |
Adresa | , Sankt-Peterburg, Prospekt Prosveschenija, 50/76 |
jednatel | Ihar Siuld |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2009 do 5.11.2009 |
Adresa | Pečárková 177/8, 10400 Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 28980522 |
---|---|
Jméno: | Crocus Company s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 10. 2009 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Chlumova 206/21, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 12. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Umarjon Bozorov |
---|
IČO: | 28980522 |
---|---|
Firma: | Crocus Company s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Zlonín |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 26. 10. 2009 |
Sídlo: | Polní 404/8, Zlonín 25064 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Skladování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti cestovních agentur |