CRISTELA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CRISTELA s.r.o. (04485807) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nad zámečkem 386/41, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 10. 2015 a je stále aktivní. CRISTELA s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CRISTELA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CRISTELA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 10. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 248434 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04485807 | |
Jméno: | CRISTELA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.10.2015 15.10.2015 |
Zapsána dne: | 15.10.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad zámečkem 386/41, Praha 15000, Česká republika | 19.12.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Kaprova 42/14, Praha 11000, Česká republika | 15.10.2015 - 19.12.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. | 10.5.2016 |
Zámečnictví, nástrojářství. | 15.10.2015 |
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel. | 15.10.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1až 3 živnostenského zákona. | 15.10.2015 |
Vodoinstalatérství, topenářství. | 15.10.2015 |
jednatel | Michal Wojnar |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2015 |
Adresa | Flemingova 2844/7, 73301 Karviná |
jednatel | Marek Jarkovský |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2018 do 15.4.2022 |
Adresa | Čapkova 2205, 25228 Černošice |
IČO (identifikační číslo): | 04485807 |
---|---|
Jméno: | CRISTELA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 10. 2015 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Nad zámečkem 386/41, Praha 15000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 5. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Wojnar |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marek Jarkovský |
IČO: | 04485807 |
---|---|
Firma: | CRISTELA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 10. 2015 |
Sídlo: | Nad zámečkem 386/41, Praha 15000 |
---|
Výroba zámků a kování |
Výroba nástrojů a nářadí |
Opravy strojů |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Ostatní úklidové činnosti |