CPZ, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CPZ, spol. s r.o. (48362603) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ořechová 99, 33214 Chotěšov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 3. 1993 a je stále aktivní. CPZ, spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o CPZ, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CPZ, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 30. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3709 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48362603 | |
Jméno: | CPZ, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.3.1993 |
Zapsána dne: | 30.3.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ořechova 99, Chotěšov 33214, Česká republika | 11.5.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Polní 164, Zbůch 33022, Česká republika | 30.3.1993 - 24.9.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba a opravy zemědělských strojů | 30.9.1993 |
řeznictví a uzenářství | 30.9.1993 |
provádění traktorových prací | 30.9.1993 |
zemědělství a prodej zemědělských výrobků | 30.3.1993 |
Jednatel | Václav Cvachouček |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | Polní 164, 33022 Zbůch |
Jednatel | Václav Cvachouček |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1993 do 27.4.2021 |
Adresa | Polní 164, 33022 Zbůch |
Jednatel | Ing. Antonín Pechr |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1993 do 3.2.1998 |
Adresa | Polní 436, 33022 Zbůch |
IČO (identifikační číslo): | 48362603 |
---|---|
Jméno: | CPZ, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 4 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 16. 8. 1993 |
Přerušeno od | 20. 3. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 6. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 19. 9. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Václav Cvachouček |
---|
IČO: | 48362603 |
---|---|
Firma: | CPZ, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-jih |
Základní územní jednotka: | Chotěšov |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 3. 1993 |
Sídlo: | Ořechová 99, Chotěšov 33214 |
---|
Živočišná výroba |
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků |
Výroba zemědělských a lesnických strojů |