COVE v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
COVE v.o.s. (45799717) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Janáčkovo nábřeží 1115/15, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 1992 a je stále aktivní. COVE v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o COVE v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro COVE v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 6. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 6430 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45799717 | |
Jméno: | COVE v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 17.6.1992 |
Zapsána dne: | 17.6.1992 | |
Způsob jednání za společnost: společnost navenek zastupuje a podepisuje za ni Vojtěch Veverka bytem Janáčkovo nábř. 15, Praha 5. | 25.5.1994 - 8.12.1999 | |
Právní forma právnické osoby: veřejná obchodní společnost | 17.6.1992 | |
Ředitel společnosti: Vojtěch Veverka - společník | 17.6.1992 - 25.5.1994 | |
Jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje ředitel společnosti nebo jím pověřený společník. | 17.6.1992 - 25.5.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Janáčkovo nábřeží 1115/15, Praha 15000, Česká republika | 21.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Janáčkovo nábřeží 15, Praha 5 , Česká republika | 17.6.1992 - 21.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.4.2011 |
provoz minilabů | 25.5.1994 - 13.4.2011 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 17.6.1992 - 13.4.2011 |
Emilie Jechová | |
Ve funkci | od 21.9.2016 |
Adresa | V Štíhlách 1321/24, 14200 Praha |
Emílie Jechová | |
Ve funkci | od 8.12.1999 do 21.9.2016 |
Adresa | V Štíhlách 1321, Praha 4 |
Společník | Emilie Jechová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1992 do 8.12.1999 |
Adresa | V Štíhlách 1321, Praha 4 |
Společník | Vojtěch Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1992 do 8.12.1999 |
Adresa | Janáčkovo nábřeží 15, Praha 5 |
Společník | Libuše Brožová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1992 do 25.5.1994 |
Adresa | Šlikova 8, Praha 6 |
Společník | Jan Lobl |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1992 do 25.5.1994 |
Adresa | Tatarkova 732, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 45799717 |
---|---|
Jméno: | COVE v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 17. 6. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Janáčkovo nábřeží 1115/15, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Emílie Jechová |
---|
IČO: | 45799717 |
---|---|
Firma: | COVE v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 6. 1992 |
Sídlo: | Janáčkovo nábřeží 1115/15, Praha 15000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |