Cotton Classics s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Cotton Classics s.r.o. (00543233) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dominikánské náměstí 656/2, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 1990 a je stále aktivní. Cotton Classics s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Cotton Classics s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Cotton Classics s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 2. 7. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 129410 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00543233 | |
Jméno: | BAUINVEST a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 2.7.1990 |
Zapsána dne: | 2.7.1990 | |
Dne 20.06.2022 rozhodl jediný akcionář o změně právní formy z dosavadní právní formy "akciová společnost" na právní formu "společnost s ručením omezeným", a to na základě Projektu o změně právní formy ze dne 02. 05. 2022. Den, k němuž byl Projekt změny pr ávní formy vyhotoven: 31. 12. 2021. | 1.7.2022 | |
Jediný akcionář obchodní společnost Ursprunger & Ursprunger Gesellschaft m.b.H., se sídlem Biberstrasse 11, 1010 Wien rozhodl: zvyšuji základní kapitál společnosti Bauinvest a.s. upsáním nových akcií, s využitím přednostního práva akcionáře dle § 204a obchodního zákoníku. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 4.488.000,- Kč, a to z původní výše 5.000.000,- Kč na novou výši 9.488.000,- Kč. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Budou upisovány akcie znějící na jméno, bude upsáno 4.488 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Místem upisování akcií bude sídlo společnosti BAUINVEST a.s., Brno, Vídeňská 120, PSČ 619 00. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na 15 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Jediný akcionář připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti oproti pohledávce na splácení emisního kursu. Předmětem tohoto započtení je nepromlčená peněžitá pohledávka jediného akcionáře, společnosti Ursprunger & Ursprunger Gesellschaft m.b.H., Biberstrasse 11, 1010 Wien, ve výši 4.488.000,- Kč, kterou má za společností BAUINVEST a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 120, IČ 00543233 z titulu smluv o půjčkách ze dne 1.4.1995 a 31.1.1999, uzavřených mezi obchodní společností Ursprunger & Ursprunger Gesellschaft m.b.H., Biberstrasse 11, 1010 Wien jako věřitelem a obchodní společností BAUINVEST a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 120, IČ 00543233 jako dlužníkem. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Zápočet bude proveden v částce 4.488.000,- Kč a emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením uvedených pohledávek. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Započtení bude provedeno na základě dohody a započtení ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání všech akcií na zvýšení základního kapitálu. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Lhůta k úpisu počne běžet po právní moci rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, její počátek je dán dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Lhůta k úpisu s využitím přednostního práva je stanovena na 15 dnů, splatnost 100% hodnoty emisního kurzu upsaných akcií, tedy částka 4.488.000,- Kč je stanovena do jednoho měsíce od úpisu nových akcií, a to před podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 12.4.2002 - 19.3.2003 | |
Pan Mag. ing. arch.Herbert Ursprunger rozhodl: zvyšuji základní jmění společnosti Bauinvest a.s. se sídlem Brno, Šumavská 31, upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžním vkladem. | 25.2.2000 - 12.4.2002 | |
Základní jmění se zvyšuje ze stávající výše 5.000.000,- Kč na novou výši základního jmění 9.488.000,- Kč, tedy o částku 4.488.000,- Kč. | 25.2.2000 - 12.4.2002 | |
Budou upisovány akcie na jméno, a to: 4.488 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. | 25.2.2000 - 12.4.2002 | |
Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti Brno, Šumavská 31. | 25.2.2000 - 12.4.2002 | |
Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kurzu akcií, rovnající se jejich jmenovité hodnotě. | 25.2.2000 - 12.4.2002 | |
Doba upisování se stanoví na 15 dnů. | 25.2.2000 - 12.4.2002 | |
Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. | 25.2.2000 - 12.4.2002 | |
Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. | 25.2.2000 - 12.4.2002 | |
Nepeněžní vklad spočívá v nepromlčené pohledávce společnosti Ursprunger & Ursprunger GmbH, Biberstrasse 11, 1010 Wien, ve výši 4.488.105,- Kč, kterou má vůči společnosti Bauinvest a.s., se sídlem Brno, Šumavská 31, dle dvou smluv o půjčkách uzavřených dne 1.4.1995 a 31.1.1999. | 25.2.2000 - 12.4.2002 | |
Společnost se řídí stanovami ze dne 21.10.1997 | 20.1.1998 - 18.12.2008 | |
Předloženy nové stanovy ze dne 19.6.1997. | 8.10.1997 - 18.12.2008 | |
Jediný akcionář: Ursprunger Herbert Ing.Arch.Mag., nar.6.5.1933 Schreiberweg 5a/7,A-1200 Wien, Rakousko. | 8.10.1997 - 18.12.2008 | |
Způsob zřízení : Zakladatelskou smlouvou o jednorázovém založení akciové společnosti uzavřenou dne 01.06.1990 a dle rozhodnutí o povolení k založení podniku se zahraničně-majetkovou účastí vydaného FMF v Praze ze dne 13.06.1990 č.j. XI/2-11073/90. | 2.7.1990 - 31.7.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.7.2022 | |
Základní kapitál | 9 488 000 Kč | |
Splaceno | 9 488 000 Kč | |
Platnost od - do | 19.3.2003 - 1.7.2022 | |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | |
Splaceno | 5 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 8.10.1997 - 19.3.2003 | |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | |
Splaceno | . | |
Platnost od - do | 2.7.1990 - 8.10.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 94 880 Kč | 100 | 29.7.2016 - 1.7.2022 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 9 488 | 19.1.2015 - 29.7.2016 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 9 488 | 19.3.2003 - 19.1.2015 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 5 000 | 8.10.1997 - 19.3.2003 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 5 000 | 2.7.1990 - 8.10.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dominikánské náměstí 656/2, Brno 60200, Česká republika | 1.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Vídeňská 157/120, Brno 61900, Česká republika | 19.1.2015 - 1.10.2019 |
Adresa: | Vídeňská 120, Brno 61900, Česká republika | 12.12.2000 - 19.1.2015 |
Adresa: | Šumavská 31, Brno 60200, Česká republika | 28.4.1993 - 12.12.2000 |
Adresa: | , Brno 60200, Česká republika | 2.7.1990 - 28.4.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 1.7.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.1.2015 - 1.7.2022 |
investorská činnost ve výstavbě | 28.4.1993 - 19.1.2015 |
propagační činnost | 28.4.1993 - 19.1.2015 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.4.1993 - 19.1.2015 |
pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb | 28.4.1993 - 19.1.2015 |
zprostředkovatelská činnost | 28.4.1993 - 19.1.2015 |
Předmětem podnikání společnosti je rozvíjení komplexních služeb v oblasti turistického ruchu a to zejména : - budování restaurací, motorestů, hotelů, benzínových čerpacích stanic, průmyslových a administrativních budov, jejich provozování, pronájem a případný prodej; - provádění modernizace a oprav stávajících zařízení; - prodej zboží a služeb; - organizování a provádění hlavních a vedlejších slu- žeb; - propagace; | 2.7.1990 - 28.4.1993 |
- ekonomické, finanční a právní poradenství; - inženýring, poskytování služeb zahr. investorům; | 2.7.1990 - 28.4.1993 |
jednatel | Mag. Wolfgang Horak |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | Hauptplatz 3 , 2432 Schwadorf |
člen představenstva | Mag. Wolfgang Horak |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2016 do 1.7.2022 |
Adresa | Hauptplatz 3 , 2432 Schwadorf |
Předseda představenstva | Philipp Ursprunger |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2015 do 29.7.2016 |
Adresa | Schreiberweg 5A/6 , 1190 Wien |
člen představenstva | Ing. Dana Ciprisová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 29.7.2016 |
Adresa | Kotlářská 262/11, 60200 Brno |
člen představenstva | Ing. Dana Ciprisová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2015 do 24.4.2015 |
Adresa | Oblá 509/64, 63400 Brno |
předseda představenstva | Philipp Ursprunger |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2008 do 19.1.2015 |
Adresa | , Wien, Schreiberweg 5a/6, 1190 |
člen představenstva | Mag. arch. Herbert Ursprunger |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2008 do 19.1.2015 |
Adresa | , Wien, Schreiberweg 5a/7, 1190 |
člen představenstva | Ing. Dana Ciprisová |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2008 do 19.1.2015 |
Adresa | Oblá 509/64, 63400 Brno |
předseda představenstva | Philipp Ursprunger |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2004 do 18.12.2008 |
Adresa | , A-1190 Wien, Schreiberweg 5a/6 |
člen představenstva | Mag. ing. arch. Herbert Ursprunger |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2004 do 18.12.2008 |
Adresa | , A-1190 Wien, Schreiberweg 5a/7 |
členka představenstva | Ing. Dana Ciprisová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2004 do 18.12.2008 |
Adresa | Oblá 64, 63400 Brno |
členka představenstva | Ing. Dana Ciprisová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.1997 do 31.7.2004 |
Adresa | Churého 21, 61800 Brno |
členka představenstva | Alena Matějíčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2000 do 31.7.2004 |
Adresa | Zikova 26, 62800 Brno |
předseda představenstva | Philipp Ursprunger |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2000 do 31.7.2004 |
Adresa | , A-1190 Wien, Schreiberweg 5a/6 |
předseda představenstva | Ursprunger Herbert Ing. Arch. Mag., Nar.6.5.1933 |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.1997 do 12.12.2000 |
Adresa | , Schreiberweg 5a/7, A-1200 Wien, Rakousko |
člen představenstva | JUDr. Jan Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.1997 do 12.12.2000 |
Adresa | Potácelova 59, 63600 Brno |
předseda představenstva | Urspruger Herbert Ing. Arch. Mag. |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.1990 do 8.10.1997 |
Adresa | Jagerstrasse 33 , A-1200 Wien Rakousko |
člen představenstva | Miklošková Marcela |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.1991 do 8.10.1997 |
Adresa | Gabriely Preissové 7, 60200 Brno |
člen představenstva | JUDr. Jan Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.1992 do 8.10.1997 |
Adresa | Potácelova 59, Brno |
člen představenstva | Šikula Zdeněk Ing. |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.1990 do 2.9.1992 |
Adresa | Jarníkova 18, 14000 Praha 4 |
člen představenstva | Gottwald Jan |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.1990 do 27.8.1991 |
Adresa | Zápotockého 2350, Kyjov |
IČO (identifikační číslo): | 00543233 |
---|---|
Jméno: | Cotton Classics s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 6. 1991 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vídeňská 157/120, Brno 61900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 14. 3. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Philipp Ursprunger |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dana Ciprisová |
IČO: | 00543233 |
---|---|
Firma: | Cotton Classics s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 6. 1991 |
Sídlo: | Dominikánské náměstí 656/2, Brno 60200 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |