COTREN INTERNATIONAL,spol.s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
COTREN INTERNATIONAL,spol.s r.o. (48029297) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Baarova 55/11, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 11. 1992 COTREN INTERNATIONAL,spol.s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o COTREN INTERNATIONAL,spol.s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro COTREN INTERNATIONAL,spol.s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14592 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48029297 | |
Jméno: | COTREN INTERNATIONAL,spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.11.1992 |
Zapsána dne: | 17.11.1992 | |
Datum sepsání společenské smlouvy:3.4.1992 | 17.11.1992 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.11.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Baarova 55/11, Praha 14000, Česká republika | 27.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Baarova 11, Praha 4 14000, Česká republika | 17.11.1992 - 27.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 17.11.1992 |
jednatel | Alena Kolmanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2013 |
Adresa | Liliová 221/13, 11000 Praha |
jednatel | ing. Jan Koníček |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 |
Adresa | Strunkovská 1489/5, 15300 Praha |
jednatel | Ing. Jan Koníček |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.1992 do 20.1.2016 |
Adresa | Baarova 11, 14000 Praha 4 |
jednatel | Alena Kolmanová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.1992 do 13.11.2013 |
Adresa | Na příkopě 17, 11000 Praha 1 |
IČO: | 48029297 |
---|---|
Firma: | COTREN INTERNATIONAL,spol.s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 11. 1992 |
Sídlo: | Baarova 55/11, Praha 14000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |