COT group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
COT group s.r.o. (25098853) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kubánské náměstí 1391/11, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 1. 1997 a je stále aktivní. COT group s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o COT group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro COT group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 1. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 49535 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25098853 | |
Jméno: | VŠUDYBYL,s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.1.1997 |
Zapsána dne: | 9.1.1997 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.11.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.1.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10000, Česká republika | 8.1.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Táboritská 1000/23, Praha 13000, Česká republika | 28.12.2012 - 8.1.2024 |
Adresa: | Opletalova 1015/55, Praha 11000, Česká republika | 6.4.1998 - 28.12.2012 |
Adresa: | Národní 981/17, Praha 11000, Česká republika | 9.1.1997 - 6.4.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona | 26.11.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.1.1997 - 26.11.2014 |
vydavatelství a nakladatelství | 9.1.1997 - 26.11.2014 |
reklamní a propagační činnost | 9.1.1997 - 26.11.2014 |
Jednatel | Petr Frindt |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2020 |
Adresa | 11, 26801 Felbabka |
Jednatel | Eva Frindtová |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2020 |
Adresa | 11, 26801 Felbabka |
Jednatel | Gabriela Ben Ahmed |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Kaštanová 448, 25168 Sulice |
Jednatel | Gabriela Ben Ahmed |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 21.1.2022 |
Adresa | Naskové 1231/1c, 15000 Praha |
jednatel | Petr Frindt |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2020 do 3.12.2020 |
Adresa | 11, 26801 Felbabka |
Jednatel | Eva Frindtová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2014 do 14.10.2020 |
Adresa | V Solníkách 2130, 25263 Roztoky |
jednatel | Petr Frindt |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 29.4.2020 |
Adresa | V Solníkách 2130, 25263 Roztoky |
Jednatel | Gabriela Ben Ahmed |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 30.11.2015 |
Adresa | Naskové , Praha 5 |
Jednatel | Eva Frindtová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2006 do 5.2.2014 |
Adresa | V Solníkách 2130, 25263 Roztoky |
Jednatel | Gabriela Ben Ahmed |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2006 do 22.8.2007 |
Adresa | Naskové , Praha 5 |
Jednatel | Eva Frindtová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1998 do 3.2.2006 |
Adresa | Kpt. Stránského 958/41, 19800 Praha |
Jednatel | Gabriela Sýkorová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1998 do 3.2.2006 |
Adresa | Bartoňova 1022, 53012 Pardubice |
Jednatel | Eva Špelinová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1997 do 6.4.1998 |
Adresa | Kpt. Stránského 958/41, 19800 Praha |
Jednatel | Gabriela Sýkorová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1997 do 6.4.1998 |
Adresa | Lonkova 489, 53009 Pardubice |
IČO (identifikační číslo): | 25098853 |
---|---|
Jméno: | COT group s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 1. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Táboritská 1000/23, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 1. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 1. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 1. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 1. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25098853 |
---|---|
Firma: | COT group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 1. 1997 |
Sídlo: | Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru |