Corten Line s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Corten Line s.r.o. (25357832) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Vorlíků 367/3, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 10. 1996 a je stále aktivní. Corten Line s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Corten Line s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Corten Line s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 335596 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25357832 | |
Jméno: | Stavitelství BAHIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.10.1996 |
Zapsána dne: | 15.10.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.10.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Vorlíků 367/3, Praha 16000, Česká republika | 16.6.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Na Vyhlídce 729/26, Vratimov 73932, Česká republika | 27.10.2016 - 16.6.2020 |
Adresa: | Zámecké nám. 47, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 3.1.2003 - 3.1.2007 |
Adresa: | Zámecké nám. 47, Frýdek-Místek , Česká republika | 15.10.1996 - 3.1.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.6.2020 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 16.6.2020 |
velkoobchod | 3.1.2007 - 16.6.2020 |
zprostředkování obchodu a služeb | 3.1.2007 - 16.6.2020 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 14.4.2003 - 16.6.2020 |
pronájem a půjčování stavebních strojů a motorových vozidel | 15.10.1996 - 16.6.2020 |
jednatel | Iva Těšitelová |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2020 |
Adresa | V Zeleni 403/1, 40003 Ústí nad Labem |
jednatel | Mgr. Pavlína Bartelová |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2020 |
Adresa | Moravská 364, 54102 Trutnov |
jednatel | Ing. Pavel Hruda |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2015 do 16.6.2020 |
Adresa | Na Vyhlídce 729/26, 73932 Vratimov |
jednatel | Ing. Pavel Hruda |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2001 do 20.9.2015 |
Adresa | Na Vyhlídce 26/729, 73932 Vratimov |
jednatel | Ing. Jiří Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2003 do 12.5.2005 |
Adresa | Datyňská 729/3c, 73601 Havířov |
jednatel | Alexander Togner |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1996 do 18.12.2001 |
Adresa | Růžová 2194, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Antonín Alfery |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1996 do 18.12.2001 |
Adresa | Slezská 2890, 73801 Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 25357832 |
---|---|
Jméno: | Corten Line s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 10. 1996 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | U Vorlíků 367/3, Praha 16000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2001 |
Přerušeno od | 1. 2. 2021 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 10. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25357832 |
---|---|
Firma: | Corten Line s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 10. 1996 |
Sídlo: | U Vorlíků 367/3, Praha 16000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků |