CORPORE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CORPORE s.r.o. (61534897) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 176, 51213 Bozkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 1994 CORPORE s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o CORPORE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CORPORE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 12. 8. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10474 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61534897 | |
Jméno: | CORPORE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.8.1994 |
Zapsána dne: | 12.8.1994 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 28.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.8.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 176, Bozkov 51213, Česká republika | 28.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Tyršova 354, Semily , Česká republika | 17.6.1996 - 23.1.2004 |
Adresa: | Vysoká 20, Jablonec nad Nisou , Česká republika | 12.8.1994 - 17.6.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba a obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.8.2014 |
Činnost účetních poradců, veedení účetnictví, vedení daňové evidence | 28.8.2014 |
Hostinská činnost | 28.8.2014 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 28.8.2014 |
provozování zařízení sloužících regeneraci a rekondici | 18.10.1994 - 17.6.1996 |
pořádání tělovýchovných kursů a činnost sportovního instruktora | 18.10.1994 - 17.6.1996 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 18.10.1994 - 28.8.2014 |
činnost účetních poradců | 18.10.1994 - 28.8.2014 |
hostinská činnost | 18.10.1994 - 28.8.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných | 12.8.1994 - 28.8.2014 |
jednatel | Ing. Zbyněk Filinger |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2014 |
Adresa | 176, 51213 Bozkov |
jednatel | Ing. Zbyněk Filinger |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2004 do 28.8.2014 |
Adresa | 176, 51213 Bozkov |
jednatel | Martina Vaňková |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2004 do 1.3.2006 |
Adresa | 379, 51246 Harrachov |
jednatel | Ing. Zbyněk Filinger |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.1994 do 23.1.2004 |
Adresa | , Výšina 559, Tanvald, PSČ 468 41 |
jednatel | Marcela Filingerová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1996 do 23.1.2004 |
Adresa | 621, Desná II |
jednatel | Ing. Dagmar Březinová |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.1994 do 17.6.1996 |
Adresa | Jarní 42, 46601 Jablonec nad Nisou |
IČO: | 61534897 |
---|---|
Firma: | CORPORE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Bozkov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 8. 1994 |
Sídlo: | 176, Bozkov 51213 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |