CONVEX, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CONVEX, spol. s r.o. (45793611) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Křižíkova 123/69, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 1992 a je stále aktivní. CONVEX, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CONVEX, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CONVEX, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11211 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45793611 | |
Jméno: | CONVEX, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.7.1992 |
Zapsána dne: | 13.7.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křižíkova 123/69, Praha 18600, Česká republika | 24.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Horňátecká 784/13, Praha 18200, Česká republika | 30.9.2014 - 24.9.2020 |
Adresa: | Horňátecká 784/13, Praha 8 18200, Česká republika | 11.8.2004 - 30.9.2014 |
Adresa: | Frýdlantská 1302/14, Praha 8 , Česká republika | 13.7.1992 - 11.8.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 30.9.2014 |
poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb | 5.4.2000 - 30.9.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 5.4.2000 - 30.9.2014 |
reklamní a propagační činnost | 5.4.2000 - 30.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.7.1992 - 30.9.2014 |
jednatel | Vladimír Malík |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2021 |
Adresa | Ústavní 413/18, 18100 Praha |
jednatel | Vladimír Malík |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2020 do 6.6.2021 |
Adresa | Ústavní 413/18, 18100 Praha |
jednatel | Vladimír Malík |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2014 do 24.9.2020 |
Adresa | Horňátecká 784/13, 18200 Praha |
jednatel | Vladimír Malík |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1992 do 30.9.2014 |
Adresa | Frýdlantská 1302/14, Praha 8 |
jednatel | Jana Malíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1992 do 30.9.2014 |
Adresa | Frýdlantská 1302/14, Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 45793611 |
---|---|
Jméno: | CONVEX, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 7. 1992 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Křižíkova 123/69, Praha 18600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 7. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Malík |
---|
IČO: | 45793611 |
---|---|
Firma: | CONVEX, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 7. 1992 |
Sídlo: | Křižíkova 123/69, Praha 18600 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Činnosti cestovních kanceláří |
Administrativní a kancelářské činnosti |