Conflict Management International, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Conflict Management International, s.r.o. (26461871) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Anny Letenské 34/7, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 6. 2001 a je stále aktivní. Conflict Management International, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Conflict Management International, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Conflict Management International, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 6. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 83841 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26461871 | |
Jméno: | Conflict Management International, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.6.2001 |
Zapsána dne: | 26.6.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.8.2013 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.6.2001 - 27.8.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Anny Letenské 34/7, Praha 12000, Česká republika | 2.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Kubelíkova 1089/22, Praha 3 13000, Česká republika | 26.6.2001 - 2.9.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poradenství v oblasti managementu | 26.6.2001 |
jednatel | Dana Potočková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2020 |
Adresa | Polská 1565/3, 12000 Praha |
jednatel | Dana Potočková |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2015 do 10.6.2020 |
Adresa | Balbínova 412/32, 12000 Praha |
jednatel | Dana Potočková |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 4.12.2015 |
Adresa | Kubelíkova 1089/22, 13000 Praha |
jednatel | Mgr. Dana Potočková |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2001 do 27.8.2013 |
Adresa | Kubelíkova 22, 13000 Praha 3 |
jednatel | Jiřina Potočková |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2001 do 27.8.2013 |
Adresa | Za Opusem 1232, 15600 Praha 5 |
jednatel | Jiřina Patočková |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2001 do 27.6.2001 |
Adresa | Za Opusem 1232, 15600 Praha 5 |
jednatel | Mgr. Dana Patočková |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2001 do 27.6.2001 |
Adresa | Kubelíkova 22, 13000 Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 26461871 |
---|---|
Jméno: | Conflict Management International, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 6. 2001 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Anny Letenské 34/7, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 6. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | PhDr. Dana Potočková |
---|
IČO: | 26461871 |
---|---|
Firma: | Conflict Management International, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 6. 2001 |
Sídlo: | Anny Letenské 34/7, Praha 12000 |
---|
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |