Concord Financial Holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Concord Financial Holding a.s. (06850707) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2018 Concord Financial Holding a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Concord Financial Holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Concord Financial Holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 2. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 23251 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06850707 | |
Jméno: | Concord Financial Holding a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 9.2.2018 |
Zapsána dne: | 9.2.2018 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100;00 % | |
Platnost od - do | 9.2.2018 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 1 Kč | 2 000 000 | 17.4.2020 |
kmenové akcie na jméno | 1 Kč | 2 000 000 | 9.2.2018 - 17.4.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 9.2.2018 |
---|
člen správní rady | Jiří Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 do 1.8.2023 |
Adresa | Marie Pujmanové 4010, 43003 Chomutov |
člen správní rady | Martin Nejedlý |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2021 do 22.6.2022 |
Adresa | Lodecká 1181/4, 11000 Praha |
Člen správní rady | Jan Nejedlý |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2020 do 2.6.2021 |
Adresa | Bulharská 996/20, 10100 Praha |
Statutární ředitel | Jan Nejedlý |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Bulharská 996/20, 10100 Praha |
Člen správní rady | Jan Nejedlý |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 do 10.7.2020 |
Adresa | Křišťanova 1789/17, 13000 Praha |
Statutární ředitel | Jan Nejedlý |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 do 10.7.2020 |
Adresa | Křišťanova 1789/17, 13000 Praha |
Statutární ředitel | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2018 do 4.4.2018 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
Člen správní rady | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2018 do 4.4.2018 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
IČO: | 06850707 |
---|---|
Firma: | Concord Financial Holding a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 2. 2018 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Ostatní finanční zprostředkování j. n. |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |