Compass Trucking Service s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Compass Trucking Service s.r.o. v likvidaci (60734094) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Minská 302/58, 61600 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 1994 Compass Trucking Service s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Compass Trucking Service s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Compass Trucking Service s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 12. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17698 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60734094 | |
Jméno: | VEGA-VITA spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.12.1994 |
Zapsána dne: | 21.12.1994 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.7.2023, č.j. 1 Cm 46/2021-13 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 30.8.2023. | 1.9.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.12.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Minská 302/58, Brno 61600, Česká republika | 10.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Minská 302/58, Brno 61600, Česká republika | 26.2.2009 - 10.1.2017 |
Adresa: | Bodlákova 2769/1, Brno 62800, Česká republika | 22.1.2008 - 26.2.2009 |
Adresa: | Horníkova 2133/14, Brno 62800, Česká republika | 21.12.1994 - 22.1.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.2.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 21.12.1994 - 26.2.2009 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.12.1994 - 26.2.2009 |
jednatel | Ing. Miroslav Marčík |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2015 |
Adresa | Březí 78, 67132 Plaveč |
jednatel | Ing. Miroslav Marčík |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2010 do 3.3.2015 |
Adresa | Větrná 543/7, 66904 Znojmo |
jednatel | David Rusňák |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2009 do 8.1.2010 |
Adresa | Řehořova 928/16, 61800 Brno |
jednatel | David Rusňák |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2009 do 5.8.2009 |
Adresa | 98, 69648 Labuty |
jednatel | Ing. Petr Hemžal |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2006 do 26.2.2009 |
Adresa | Bodlákova 2769/1, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Petr Hemžal |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2002 do 12.4.2006 |
Adresa | Horníkova 2133/14, 62800 Brno |
jednatel | ing. Petr Hemžal |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1994 do 29.3.2002 |
Adresa | Horníkova 2133/14, 62800 Brno |
IČO: | 60734094 |
---|---|
Firma: | Compass Trucking Service s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Žabovřesky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 1994 |
Sídlo: | Minská 302/58, Brno 61600 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |