Company4you Group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Company4you Group s.r.o. (63491389) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Hřebenkách 815/130, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1996 a je stále aktivní. Company4you Group s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Company4you Group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Company4you Group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 2. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 350068 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63491389 | |
Jméno: | Kyselák, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.2.1996 |
Zapsána dne: | 26.2.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.2.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Hřebenkách 815/130, Praha 15000, Česká republika | 13.4.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 155, Čelčice 79823, Česká republika | 4.11.2011 - 13.4.2021 |
Adresa: | , Čelčice 155, Klenovice na Hané , Česká republika | 26.2.1996 - 4.11.2011 |
Adresa: | Čelčice 155, Klenovice na Hané 79823, Česká republika | 26.2.1996 - 26.2.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Obkladačské práce | 26.2.1996 - 29.1.2001 |
Zednictví | 26.2.1996 - 14.4.2022 |
jednatel | Michal Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2022 |
Adresa | Pavlíkova 605/12, 14200 Praha |
jednatel | Antonín Trantina |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 do 14.4.2022 |
Adresa | Na pahorku 3008, 28924 Milovice |
jednatel | Martin Hajn |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2021 do 13.4.2021 |
Adresa | Radlická 2343/48, 15000 Praha |
jednatel | Eduard Kyselák |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2014 do 30.3.2021 |
Adresa | 155, 79823 Čelčice |
jednatel | Eduard Kyselák |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1997 do 23.12.2014 |
Adresa | Čelčice 155, Klenovice na Hané |
jednatel | Ing. Zdeněk Peichl |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2002 do 14.11.2011 |
Adresa | Obránců míru 1974/6, 79601 Prostějov |
jednatel | Ing. Zdeněk Peichl |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1997 do 8.8.2002 |
Adresa | Studenstská 1, Prostějov |
jednatel | Ing. Zdeněk Peichl |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1996 do 14.4.1997 |
Adresa | Studenstská 1, Prostějov |
jednatel | Eduard Kyselák |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1996 do 14.4.1997 |
Adresa | Čelčice 155, Klenovice na Hané |
IČO (identifikační číslo): | 63491389 |
---|---|
Jméno: | Company4you Group s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 2. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Hřebenkách 815/130, Praha 15000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 29. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 29. 1. 2001 |
IČO: | 63491389 |
---|---|
Firma: | Company4you Group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 2. 1996 |
Sídlo: | Na Hřebenkách 815/130, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |