COMONT s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
COMONT s.r.o. (42868742) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Husova 366, 26101 Příbram. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 12. 1991 a je stále aktivní. COMONT s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o COMONT s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro COMONT s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25327 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42868742 | |
Jméno: | COMONT, společnost s r.o. (spol. s r.o.) | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.12.1991 |
Zapsána dne: | 2.12.1991 | |
Vymazává se odštěpný závod: Sídlo Skalice č.p. 317 Březohorská 183 Vymazává se odštěpný závod: Sídlo Příbram VII Březohorská 183 | 30.5.1994 - 31.5.1994 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.12.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 366, Příbram IV 26101, Česká republika | 16.8.1995 |
---|---|---|
Adresa: | Příbram VII , Březohorská 183 26102, Česká republika | 31.5.1994 - 16.8.1995 |
Adresa: | Příbram VII , Mládežnická 467 , Česká republika | 2.12.1991 - 31.5.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. | 25.3.2015 |
Zámečnictví, nástrojářství. | 25.3.2015 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. | 25.3.2015 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. | 25.3.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 25.3.2015 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 11.12.2002 - 25.3.2015 |
výroba, montáž, opravy, rekonsturkce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení | 11.12.2002 - 25.3.2015 |
provádění inženýrských staveb | 16.8.1995 - 11.12.2002 |
provádění bytových a občanských staveb | 16.8.1995 - 11.12.2002 |
provádění průmyslových staveb | 16.8.1995 - 11.12.2002 |
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení | 16.8.1995 - 11.12.2002 |
rekonstrukce, opravy a montáž technologického zařízení všeho druhu v rámci živnosti volné | 30.5.1994 - 25.3.2015 |
výroba a montáž ocelových konstrukcí stavebních a technologických včetně vzduchotechniky a klimatizace v rámci živnosti volné | 30.5.1994 - 25.3.2015 |
zámečnictví | 30.5.1994 - 25.3.2015 |
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení | 30.5.1994 - 25.3.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné | 30.5.1994 - 25.3.2015 |
komplexní dodavatelsko-inženýrská činnost v rámci žívnosti volné | 30.5.1994 - 25.3.2015 |
potrubářské práce v rámci živnosti volné | 30.5.1994 - 25.3.2015 |
1. výroba zámečnických výrobků, ocelových konstrukcí, průmyslových strojů a zařízení, vzduchotechniky a klimatizace | 2.12.1991 - 30.5.1994 |
2. montáže technologických zařízení, provádění průmyslových staveb, rekonstrukce a opravy technologických zařízení, provádě ní průmyslových staveb, rekonstrukce a opravy technologických zařízení včetně zařízení energetických | 2.12.1991 - 30.5.1994 |
3. komplexní dodavatelskoinženýrská činnost, poradenství a obchod spojené s činnostmi uvedenými v předchozích bodech | 2.12.1991 - 30.5.1994 |
4. obchodní činnost se spotřebním zbožím, průmyslových a potravinářských zbožím a zemědělskými výrobky | 2.12.1991 - 30.5.1994 |
5. obstaravatelské a zprostředkovatelské činnosti a služby, včetně zahraniční obchodní činnosti | 2.12.1991 - 30.5.1994 |
jednatel | Miloslav Rampa |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 |
Adresa | Žežická 366, 26101 Příbram |
jednatel | Miloslav Rampa |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2015 do 3.6.2021 |
Adresa | Jana Drdy 503, 26101 Příbram |
Jednatel | Miloslav Rampa |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.1995 do 25.3.2015 |
Adresa | Jana Drdy 503, Příbram VII |
jednatel | Josef Vitásek |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1999 do 8.10.2002 |
Adresa | Jasná 653, Příbram II |
jednatel | ing. František Cinkl |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1991 do 23.11.1999 |
Adresa | Březohorská l83, Příbram VII |
Jednatel | Ing. Vladimír Chudáček |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.1995 do 30.9.1997 |
Adresa | Smetanova 277 , Příbram III. |
jednatel | ing. Arnošt Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1991 do 31.5.1994 |
Adresa | Mládežnická 467, Příbram VII |
jednatel | ing. Evzen Heinrich |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1991 do 30.5.1994 |
Adresa | Skalice 3l7, Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 42868742 |
---|---|
Jméno: | COMONT s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 11. 1991 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Husova 366, Příbram 26101 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Rampa |
---|
IČO: | 42868742 |
---|---|
Firma: | COMONT s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Příbram |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 11. 1991 |
Sídlo: | Husova 366, Příbram 26101 |
---|
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství |
Výroba zámků a kování |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |