COMMODA veřejná obchodní společnost v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
COMMODA veřejná obchodní společnost v likvidaci (43227937) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 158, 41201 Velké Žernoseky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 1991 a je stále aktivní. COMMODA veřejná obchodní společnost v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o COMMODA veřejná obchodní společnost v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro COMMODA veřejná obchodní společnost v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 11. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXXIII 511 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43227937 | |
Jméno: | COMMODA veřejná obchodní společnost v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 11.11.1991 |
Zapsána dne: | 11.11.1991 | |
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28.4.2008, č.j. 72Cm 252/2007-6 byla zrušena společnost COMMODA veřejná obchodní společnost se sídlem Velké Žernoseky 158, PSČ 411 02 , IČ: 432 27 937 a nařízena její likvidace. Likvidátorem byl jmenován M iroslav Pizúr, dat. nar. 2.2.1965, Velké Žernoseky 158, PSČ 411 02. Usnesení nabylo právní moci dne 28.5.2008. Právní důvod zrušení: Na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28.4.2008, č.j. 72Cm 252/2007-6, kterým byla společnost zrušen a a nařízena její likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 28.5.2008. | 16.6.2008 | |
Likvidátor: Miroslav Pizúr, dat.nar. 2. února 1965 Velké Žernoseky 158, PSČ 411 02 | 16.6.2008 - 14.11.2015 | |
Údaje o založení: Obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 11.11.1991 ve znění dodatku č. 2 ze dne 7.9.1992. | 2.12.1992 | |
4. Společník Renata Toušková, bytem Praha 1, Na Poříčí 37 5. Společník Pavel Bartáček, bytem Říčany, Komenského nám. 1345 6. Společník Pavel Fiedler, bytem Litoměřice, Dukelská 6 7. Společník Radim Hasman, bytem Litoměřice, Daliborova 20 8. Společník Martin Kuchař, bytem Litoměřice, Bojská 2055/21 9. Společník Miroslava Zychová, bytem Litoměřice, Bojská 19 10. Společník Jaroslava Škoulová, bytem Litoměřice, Osvobození 4 | 20.10.1992 - 2.12.1992 | |
Údaje o založení: Obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 11.11.1991. | 11.11.1991 - 2.12.1992 | |
2. Společník Vladimír Gončarov, ženatý, bytem Trnovany 9, 412 01 Litoměřice | 11.11.1991 - 2.12.1992 | |
1. Společník Miroslav Pizúr, ženatý, bytem 412 02 Velké Žernoseky 158 | 11.11.1991 - 12.7.2016 | |
3. Společník Libuše Pizúrová, vdaná, bytem Velké Žernoseky 158 | 11.11.1991 - 12.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 158, Velké Žernoseky 41102, Česká republika | 11.11.1991 |
---|---|---|
Adresa: | 158, Velké Žernoseky 41201, Česká republika | 2.12.1992 |
Adresa: | 9, Trnovany 41201, Česká republika | 11.11.1991 - 2.12.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 2.12.1992 |
a) nákup a prodej surových kůží, kožek, koželužských polotovarů, hotových usní a jejich zhodnocení b) zprostředkovatelská a poradenská činnost v oboru obchodu kůžemi, kožkami, hotovými usněmi a koželužskými polotovary c) velkoobchodní a maloobchodní prodej textilu, kožešin a usní, d) nákup a prodej ovoce a zeleniny e) zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštního oprávnění ve shora uvedených činnostech podle zák.č. 42/l98O Sb., ve znění pozdějších předpisů | 11.11.1991 - 2.12.1992 |
Společník | Libuše Pizúrová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 |
Adresa | 9, 41142 Ploskovice |
Společník | Miroslav Pizúr |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 |
Adresa | 9, 41142 Ploskovice |
Společník | Miroslav Pizúr |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1992 |
Adresa | 158, 41201 Velké Žernoseky |
Společník | Libuše Pizúrová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1992 |
Adresa | 158, 41201 Velké Žernoseky |
Společník | Miroslav Pizúr |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1992 do 12.7.2016 |
Adresa | 158, 41201 Velké Žernoseky |
Společník | Libuše Pizúrová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1992 do 12.7.2016 |
Adresa | 158, 41201 Velké Žernoseky |
Ředitel | Vladimír Gončarov |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1991 do 2.12.1992 |
Adresa | Trnovany 9, 41201 Litoměřice |
Ředitel | Miroslav Pizúr |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1991 do 20.10.1992 |
Adresa | l58, 41202 Velké Žernoseky |
IČO (identifikační číslo): | 43227937 |
---|---|
Jméno: | COMMODA veřejná obchodní společnost v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 11. 11. 1991 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 158, Velké Žernoseky 41201 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Pizúr |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Libuše Pizúrová |
IČO: | 43227937 |
---|---|
Firma: | COMMODA veřejná obchodní společnost v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Velké Žernoseky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 11. 1991 |
Sídlo: | 158, Velké Žernoseky 41201 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |