COMMIT, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
COMMIT, spol. s r.o. (60774541) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mojmírovců 800/43, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 1994 COMMIT, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o COMMIT, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro COMMIT, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 31. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7057 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60774541 | |
Jméno: | COMMIT, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.5.1994 |
Zapsána dne: | 31.5.1994 |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.3.2015 | |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.4.2011 - 3.3.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.5.1994 - 13.4.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mojmírovců 800/43, Ostrava 70900, Česká republika | 3.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Železárenská 636/4, Ostrava-Hulváky 70900, Česká republika | 24.6.2002 - 5.5.2004 |
Adresa: | Železárenská 4, Ostrava , Česká republika | 14.6.1995 - 24.6.2002 |
Adresa: | 28. října 150, Ostrava l , Česká republika | 31.5.1994 - 14.6.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba elektřiny | 10.10.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.3.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.4.2011 - 3.3.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 31.5.1994 - 13.4.2011 |
zprostředkování prací a služeb | 31.5.1994 - 13.4.2011 |
poskytování software | 31.5.1994 - 13.4.2011 |
Jednatel | Ing. Libor Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2015 |
Adresa | Rudé Armády 813, 73921 Paskov |
Jednatel | Ondřej Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2015 |
Adresa | Přátelská 502, 74714 Markvartovice |
Jednatel | Ing. Petr Glomb |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2015 |
Adresa | Fučíkova 868, 73921 Paskov |
jednatel | Ing. Libor Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2014 do 3.3.2015 |
Adresa | Rudé Armády 813, 73921 Paskov |
jednatel | Ing. Petr Glomb |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2014 do 3.3.2015 |
Adresa | Fučíkova 868, 73921 Paskov |
jednatel | Ondřej Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2014 do 3.3.2015 |
Adresa | Květinová 377, 74715 Šilheřovice |
jednatel | ing. Libor Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2002 do 20.11.2014 |
Adresa | Rudé Armády 813, Paskov |
jednatel | Ing. Petr Glomb |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2011 do 20.11.2014 |
Adresa | Fučíkova 868, 73921 Paskov |
jednatel | Ondřej Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2013 do 20.11.2014 |
Adresa | Veleslavínova 1950/1, 70200 Ostrava |
jednatel | RNDr. Aleš Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2003 do 26.6.2013 |
Adresa | Květinová 377, 74715 Šilheřovice |
jednatel | Ing. Petr Glomb |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2002 do 13.4.2011 |
Adresa | U parku 669, Paskov |
jednatel | Jiří Škuta |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2003 do 13.4.2011 |
Adresa | Nábřeží SPB 650/70, 70800 Ostrava-Poruba |
jednatel | Jiří Škuta |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.1994 do 28.1.2003 |
Adresa | Výškovická 66, Ostrava-Zábřeh |
jednatel | RNDr. Aleš Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.1995 do 28.1.2003 |
Adresa | Hornopolní 51, Ostrava l |
jednatel | Ing. Libor Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.1995 do 24.6.2002 |
Adresa | Papírenská 749, Paskov |
jednatel | Ing. Petr Glomb |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.1995 do 24.6.2002 |
Adresa | Fučíkova 678, Paskov |
jednatel | Ing. Vítězslav Bogáč |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.1994 do 14.6.1995 |
Adresa | Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh |
IČO: | 60774541 |
---|---|
Firma: | COMMIT, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 5. 1994 |
Sídlo: | Mojmírovců 800/43, Ostrava 70900 |
---|
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |