COMMANDER, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
COMMANDER, a.s. (25836005) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Neklanova 80/3, 12800 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1999 a je stále aktivní. COMMANDER, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o COMMANDER, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro COMMANDER, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25836005 | |
Jméno: | COMMANDER, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 4.5.1999 |
Zapsána dne: | 4.5.1999 | |
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady. | 4.5.1999 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 31.7.2000 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 4.5.1999 - 31.7.2000 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 4.5.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brňovská 80/19, Praha 15521, Česká republika | 6.3.2002 |
---|---|---|
Adresa: | 495, Třinec 73961, Česká republika | 20.12.1999 - 6.3.2002 |
Adresa: | Junácká 1241/1, Havířov 73601, Česká republika | 4.5.1999 - 20.12.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.3.2009 |
velkoobchod | 6.3.2002 - 25.3.2009 |
realitní činnost | 6.3.2002 - 25.3.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 6.3.2002 - 25.3.2009 |
reklamní činnost a marketing | 6.3.2002 - 25.3.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 6.3.2002 - 25.3.2009 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 6.3.2002 - 25.3.2009 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 6.3.2002 - 25.3.2009 |
grafické práce a kresličské práce | 6.3.2002 - 25.3.2009 |
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí | 6.3.2002 - 25.3.2009 |
ekonomické a organizační poradenství | 4.5.1999 - 25.3.2009 |
zprostředkovatelská činnost v rozsahu živností volných | 4.5.1999 - 25.3.2009 |
předseda představenstva | František Štěpánský |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2016 |
Adresa | Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří |
člen představenstva | Monika Horvátová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2024 |
Adresa | Hartigova 1947/188, 13000 Praha 3 |
místopředseda představenstva | Martin Slivka |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2003 |
Adresa | Táboritská 17/26, 13000 Praha |
člen představenstva | Monika Horvátová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 12.9.2024 |
Adresa | Hartigova 1947/188, 13000 Praha 3 |
člen představenstva | Monika Horvátová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2015 do 20.1.2017 |
Adresa | Roháčova 1117/71, 13000 Praha |
předseda představenstva | František Štěpánský |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2003 do 6.7.2016 |
Adresa | Sokolovská 226/5, 35751 Kynšperk nad Ohří |
člen představenstva | Monika Horvátová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2003 do 1.8.2015 |
Adresa | Roháčova 1117/71, 13000 Praha |
místopředseda představenstva | Miloslav Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2002 do 19.11.2003 |
Adresa | Sládkova 696/34, 40502 Děčín |
předseda představenstva | František Jurák |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2002 do 19.11.2003 |
Adresa | Jarošova 1017/26, 73601 Havířov |
člen představenstva | Vladimíra Klikarová |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2002 do 19.11.2003 |
Adresa | Bulharská 736/32, 10100 Praha |
předseda představenstva | Ján Ruszó |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.1999 do 6.3.2002 |
Adresa | 140, 73961 Třinec |
místopředseda představenstva | Marek Ruszó |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.1999 do 6.3.2002 |
Adresa | Lidická , Třinec, Lyžbice |
člen představenstva | Romana Gašová |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.1999 do 6.3.2002 |
Adresa | Lidická 795, 73961 Třinec |
předseda představenstva | Ing. Petr Gabryš |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1999 do 20.12.1999 |
Adresa | Slunečná 1570/2, 73601 Havířov |
místopředseda představenstva | Marie Adamcová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1999 do 20.12.1999 |
Adresa | 143, 74245 Fulnek |
člen představenstva | JUDr. Kateřina Vicherková |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1999 do 20.12.1999 |
Adresa | Gorkého 825/5, 70200 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 25836005 |
---|---|
Jméno: | COMMANDER, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 4. 5. 1999 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Neklanova 80/3, Praha 12800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | František Štěpánský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Monika Horvátová |
Člen statutárního orgánu: | Martin Slivka |
IČO: | 25836005 |
---|---|
Firma: | COMMANDER, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 5. 1999 |
Sídlo: | Neklanova 80/3, Praha 12800 |
---|
Příprava tisku a digitálních dat |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Činnosti vedení podniků |
Reklamní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |