Collega Investice s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Collega Investice s.r.o. (06084699) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražákova 1008/69, 63900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 5. 2017 a je stále aktivní. Collega Investice s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Collega Investice s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Collega Investice s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 5. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 99934 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06084699 | |
Jméno: | EFEKTA CONSULTING s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.5.2017 |
Zapsána dne: | 9.5.2017 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.5.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražákova 1008/69, Brno 63900, Česká republika | 6.5.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Vinařská 460/3, Brno 60300, Česká republika | 1.1.2020 - 6.5.2020 |
Adresa: | Holandská 878/2, Brno 63900, Česká republika | 9.5.2017 - 1.1.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu jednotlivých oborů činnosti živnosti volné uvedených pod čísly 1 až 81 přílohy č. 4 zejména pak tyto obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů. Zprostředkování obchodu a služeb. Velkoobchod a maloobchod. Ubytovací služby. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří. Pronájem a půjčování věcí movitých. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. Překladatelská a tlumočnická činnost. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. | 14.10.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.5.2017 - 14.10.2022 |
jednatel | Filip Hrazdira |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2020 |
Adresa | 97, 67901 Jabloňany |
jednatel | Marek Butula |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2019 |
Adresa | Traubova 1547/8, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Tomáš Kalous |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2021 |
Adresa | Neumannova 254/24, 60200 Brno |
jednatel | Jakub Karásek |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2020 do 14.10.2022 |
Adresa | Náměstí SNP 923/11, 61300 Brno |
jednatel | Ing. Tomáš Kalous |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2019 do 6.5.2021 |
Adresa | 134, 53955 Miřetice |
jednatel | Mgr. Jakub Lukša |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2017 do 6.5.2020 |
Adresa | Černý vršek 799, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
jednatel | Břetislav Hrabě |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2017 do 24.8.2019 |
Adresa | Lidická 700/19, 60200 Brno |
jednatel | Petr Kuběna |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2017 do 25.11.2017 |
Adresa | 44, 69648 Skalka |
jednatel | Mgr. Marian Vařečka |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2017 do 25.11.2017 |
Adresa | 560, 68709 Boršice |
jednatel | Petr Kuběna |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2017 do 25.11.2017 |
Adresa | 44, 69648 Skalka |
jednatel | Mgr. Marian Vařečka |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2017 do 25.11.2017 |
Adresa | 560, 68709 Boršice |
IČO (identifikační číslo): | 06084699 |
---|---|
Jméno: | Collega Investice s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 5. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pražákova 1008/69, Brno 63900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Marek Butula |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jakub Karásek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Kalous |
Člen statutárního orgánu: | Filip Hrazdira |
IČO: | 06084699 |
---|---|
Firma: | Collega Investice s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 5. 2017 |
Sídlo: | Pražákova 1008/69, Brno 63900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů |
Ostatní zpracovatelský průmysl |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |
Vydavatelské činnosti |
Informační činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |