Cohenit Trade s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Cohenit Trade s.r.o. v likvidaci (04107748) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Červenému vrchu 845/2b, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 5. 2015 Cohenit Trade s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Cohenit Trade s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Cohenit Trade s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 5. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 242621 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04107748 | |
Jméno: | Cohenit Trade s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.5.2015 |
Zapsána dne: | 25.5.2015 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 293/2024-5 ze dne 2.4.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 1.5.2024. | 20.5.2024 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Červenému vrchu 845/2b, Praha 16000, Česká republika | 25.5.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 25.5.2015 - 26.7.2024 |
jednatel | Molnár Balázs |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Csanaki u. 23 , Györ |
Jednatel | JUDr. Jan Boltnar Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2015 do 9.11.2015 |
Adresa | Růžová 972/1, 11000 Praha |
IČO: | 04107748 |
---|---|
Firma: | Cohenit Trade s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 5. 2015 |
Sídlo: | K Červenému vrchu 845/2, Praha 16000 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |