Codiak, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Codiak, spol. s r.o. v likvidaci (25517376) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Oblá 445/53, 63400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 2. 1998 a je stále aktivní. Codiak, spol. s r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Codiak, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Codiak, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 2. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 29677 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25517376 | |
Jméno: | Codiak, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.2.1998 |
Zapsána dne: | 10.2.1998 | |
Společnost byla zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.9.2023 č.j. 50 Cm 124/2023-19, které nabylo právní moci dne 27.10.2023. | 20.11.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.2.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Oblá 445/53, Brno 63400, Česká republika | 1.10.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Štefánikova 109/40, Brno 61200, Česká republika | 19.9.2012 - 1.10.2013 |
Adresa: | Srbská 4, Brno 61200, Česká republika | 10.2.1998 - 19.9.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění veřejných dražeb | 14.6.2001 |
obstaravatelská činnost | 10.2.1998 |
koupě, prodej a zprostředkování koupě a prodeje pohledávek | 10.2.1998 |
služby soukromých detektivů | 10.2.1998 |
jednatel | Zdeněk Hošek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2013 do 21.12.2016 |
Adresa | 45, 38491 Horní Vltavice |
jednatel | Zdeněk Hošek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2013 do 21.12.2016 |
Adresa | 45, 38491 Horní Vltavice |
jednatel | Ing. Jan Védl |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1998 do 4.4.2013 |
Adresa | Chodská 19A, 62800 Brno |
jednatel | JUDr. Milan Ondrášek |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2000 do 30.11.2006 |
Adresa | Křídlovická 43a, Brno |
jednatel | Ing. Karel Šmerek |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1998 do 28.3.2000 |
Adresa | Čápkova 40, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25517376 |
---|---|
Jméno: | Codiak, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 2. 1998 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Oblá 445/53, Brno 63400 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 8. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 8. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2000 |
Přerušeno od | 29. 8. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1998 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1998 |
Přerušeno od | 29. 8. 2012 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25517376 |
---|---|
Firma: | Codiak, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Nový Lískovec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 2. 1998 |
Sídlo: | Oblá 445/53, Brno 63400 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. |