COBRA-atelier s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
COBRA-atelier s.r.o. (48035963) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Fetrovská 907/6, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 12. 1992 a je stále aktivní. COBRA-atelier s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o COBRA-atelier s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro COBRA-atelier s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15055 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48035963 | |
Jméno: | COBRA-atelier s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.12.1992 |
Zapsána dne: | 10.12.1992 | |
Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno 51.000,-Kčs na základním jmění společnosti | 10.12.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 21.9.1992 | 10.12.1992 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fetrovská 907/6, Praha 16000, Česká republika | 30.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Fetrovská 6, Praha 6 16000, Česká republika | 10.12.1992 - 30.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Projektová činnost v investiční výstavbě | 10.12.1992 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.12.1992 |
Provádění bytových a občanských staveb | 10.12.1992 |
jednatel | Ing. Jiří Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2017 |
Adresa | Lamačova 858/34, 15200 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2003 |
Adresa | Lamačova 858, 15200 Praha 5 |
jednatel | Ing. Jan Česal |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2003 |
Adresa | Antala Staška 1010/33, 14000 Praha 4 |
jednatel | Ing. Jan Česal |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2016 |
Adresa | Veleslavínská 283/41, 16200 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2003 do 7.7.2017 |
Adresa | Lamačova 858, 15200 Praha 5 |
jednatel | Ing. Jan Česal |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2003 do 28.10.2016 |
Adresa | Antala Staška 1010/33, 14000 Praha 4 |
jednatel | ing. Jan Česal |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.1992 do 23.9.2003 |
Adresa | Fetrovská 6, 16000 Praha 6 |
jednatel | ing. Otka Kapitánová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.1992 do 7.3.2003 |
Adresa | Na Třebešíně 62, 10000 Praha 10 |
jednatel | akad.arch. Tomáš Obranský |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.1992 do 1.10.1993 |
Adresa | Na Šafránce 34, 10000 Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 48035963 |
---|---|
Jméno: | COBRA-atelier s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 12. 1992 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Fetrovská 907/6, Praha 16000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 29. 10. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Česal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Kopecký |
IČO: | 48035963 |
---|---|
Firma: | COBRA-atelier s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 12. 1992 |
Sídlo: | Fetrovská 907/6, Praha 16000 |
---|
Výstavba bytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |